EP0000225 - Festes Waschmittel zur verbesserten Beseitigung von fetthaltigem Schmutz [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.05.1979 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 301 East Sixth Street Cincinnati, OH 45202 / US | [N/P] |
Frühere [1980/14] | Für alle benannten Staaten THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 301 East Sixth Street Cincinnati Ohio 45202 / US | ||
Frühere [1980/14] | Für alle benannten Staaten THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 301 East Sixth Street Cincinnati Ohio 45201 / US | Erfinder | 01 /
Smith, Rory James Maxwell Leyburn Villa Strathmore Road Rowlands Gill Tyne and Wear / GB | 02 /
McRitchie, Allan Campbell 31 Grebe Close Blyth Northumberland / GB | 03 /
Breton, Lionel Boulevard de la République 111 FR-95600 Eaubonne / FR | [N/P] | Vertreter | Ernst, Hubert, et al 16, avenue Foch 59800 Lille / FR | [N/P] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 78200050.9 | 20.06.1978 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19770027275 | 29.06.1977 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 2727577 | GB19770027276 | 29.06.1977 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 2727677 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0000225 | Datum: | 10.01.1979 | Sprache: | EN | [N/P] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.10.1978 | Klassifikation | IPC: | C11D1/86, // (C11D1/86, 1:62, 1:72) | CPC: |
C11D1/86 (EP);
C11D1/62 (EP);
C11D1/22 (EP);
C11D1/72 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Festes Waschmittel zur verbesserten Beseitigung von fetthaltigem Schmutz | Englisch: | Solid detergent composition for improved greasy soil removal | Französisch: | Composition détergente solide pour une meilleure élimination des salissures grasses | Akte vernichtet: | 12.02.1989 | Prüfungsverfahren | 16.01.1979 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: A.162(4) [ ] | 05.04.1979 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [ ] | 06.04.1979 | Antrag auf Umwandlung in eine nationale Anmeldung, für BE/CH/DE/FR/GB/NL/SE [ N /P ] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | DE1220956 [ ] (HENKEL & CIE GMBH); | [X]LU53736 ; | FR2073557 [ ] (GILLETTE CO [US]); | DE2025944 [ ]; | [X]FR2236925 (COLGATE PALMOLIVE CO [US]); | FR2272167 [ ] (BEROL KEMI AB [SE]) |