Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] |
11.07.1983 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.09.1983 [1983/37] |
20.02.1980 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 16.04.1980 [1980/08] |
20.02.1980 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 16.04.1980 [1980/08] |