EP0004907 - Vorrangsystem für eine Glasformmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 10.02.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 29.12.1999 [1999/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BALL CORPORATION 345 South High Street Muncie Indiana 47302 / US | [N/P] | Erfinder | 01 /
Wood, Charles Lee 37 Fern Lane Lake Worth Florida / US | [N/P] | Vertreter | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [1981/49] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 D-22607 Hamburg / DE | ||
Frühere [1981/49] | Pfenning, Joachim PATENTANWÄLTE PFENNING MAAS MEINIG SPOTT Kurfürstendamm 170 D-1000 Berlin 15 / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 79101025.9 | 04.04.1979 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19780898213 | 20.04.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 898213 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0004907 | Datum: | 31.10.1979 | Sprache: | EN | [N/P] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0004907 | Datum: | 11.04.1984 | Sprache: | EN | [1984/15] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0004907 | Datum: | 25.03.1987 | Sprache: | EN | [1987/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.08.1979 | Klassifikation | IPC: | G05B19/27, C03B9/40 | [1984/15] | CPC: |
G05B19/0426 (EP);
G05B19/0428 (EP);
G05B23/0286 (EP);
G05B2219/24015 (EP)
|
Frühere IPC [1984/15] | G05B19/28, C03B9/40 | Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrangsystem für eine Glasformmaschine | Englisch: | Override system for glass forming machinery | Französisch: | Système de surpassement pour une machine de fabrication de verre | Prüfungsverfahren | 29.04.1980 | Prüfungsantrag gestellt [1980/16] | 14.07.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.01.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.10.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 09.05.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.05.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.07.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
04.01.1985
14.02.1985
ADMISSIBLE Emhart Industries, Inc. 426 Colt Highway Farmington, Connecticut 06032 / US Vertreter des Einsprechenden Drury, Peter Lawrence T&N Limited, 5 Riverstone, Middlemarch Business Park,Siskin Drive Coventry CV3 4FJ / GB | [N/P] |
Frühere [1985/11] | |||
Einsprechende(r) | 01
04.01.1985
14.02.1985
ADMISSIBLE Emhart Industries, Inc. 426 Colt Highway Farmington, Connecticut 06032 / US Vertreter des Einsprechenden Drury, Peter Lawrence Emhart Patents Department Lyn House 39 The Parade Oadby, Leicester LE2 5BB / GB | 13.03.1985 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 13.07.1985 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 26.07.1985 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M03) | 12.10.1985 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 17.10.1986 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 12.01.1987 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.04.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.04.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.03.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | LU | 30.04.1985 | [1999/52] | Angeführte Dokumente: | Recherche | US3762907 [ ]; | US3877915 [ ]; | GB1079385 [ ]; | US3905793 [ ]; | US4007028 [ ]; | USRE29188E [ ]; | US3969703 [ ] | [ ] - IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, Vol. IA-14, No. 2, March/April 1978, New York W.H. ROWE et al. "Process Controls for Individual Section Machines" pages 153 to 156. * Page 155 * |