EP0011711 - Prüfeinrichtung zum stufenweisen Anzeigen einer Messspannung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1980/12] | Prüfeinrichtung zum Anzeigen einer elektrischen Spannung und gegebenenfalls deren Polarität | ||
[1983/28] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.05.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.05.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 25.07.1984 [1984/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1980/12] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Koslar, Manfred, Dipl.-Ing. Ludwig-Uhland-Strasse 3 D-4840 Rheda-Wiedenbrück / DE | [1980/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 79104130.4 | 24.10.1979 | [1980/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19782846675 | 26.10.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 2846675 | [1980/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0011711 | Datum: | 11.06.1980 | Sprache: | DE | [1980/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0011711 | Datum: | 13.07.1983 | Sprache: | DE | [1983/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.03.1980 | Klassifikation | IPC: | G01R13/40, G01R19/14, G01R19/155 | [1980/12] | CPC: |
G01R13/405 (EP,US);
G01R19/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, FR, GB, IT, LU, NL, SE [1980/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Prüfeinrichtung zum stufenweisen Anzeigen einer Messspannung | [1983/28] | Englisch: | Test device for the stepwise indication of a measurement voltage | [1983/28] | Französisch: | Dispositif de test pour l'indication par paliers d'une tension à mesurer | [1983/28] |
Frühere [1980/12] | Prüfeinrichtung zum Anzeigen einer elektrischen Spannung und gegebenenfalls deren Polarität | ||
Frühere [1980/12] | Test device for indicating an electric tension and optionally its polarity | ||
Frühere [1980/12] | Dispositif de test pour afficher une tension électrique et éventuellement sa polarité | Prüfungsverfahren | 23.10.1980 | Prüfungsantrag gestellt [1981/01] | 25.06.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.10.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 04.02.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.08.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 02.11.1982 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.11.1982 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.11.1982 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.04.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1984/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.10.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US3555420 [ ] (SCHWARTZ HARVEY A); | DE2233765 [ ] (METRAWATT GMBH); | DE2503440 [ ] (TOBIAS MARTIN); | US4017796 [ ] (TOBIAS MARTIN B); | US4027236 [ ] (STEWART PHILLIP M) | [ ] - ELEKTOR, Band 4, Nr. 7, 8, Juli/August 1978, Beek, NL, "Car ammeter", Seite 79. * Seite 79; Abbildung * | [ ] - ELECTRONIC DESIGN NEWS, Band 22, Nr. 20, November 1977, R.A. SNYDER: "Simple polarity indicator suits DMM's of DPM's", Seite 110. * Seite 110; Abbildung * | Prüfung | DE2060884 | US3818495 | DE2503855 | DE2717826 |