EP0019016 - Sonnenenergie-Umwandlungsanlage [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.10.1983 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Michael, Simon, Dipl.-Ing. Sanderplatz 14 D-8000 München 60 / DE | [1980/24] | Erfinder | 01 /
Simon, Michael, Dipl. Ing. Sanderplatz 14 8 München 60 / DE | 02 /
Gall Sighardt, Dr. Vogelhardtstrasse 35 8 München 40 / DE | [1980/24] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 79105291.3 | 20.12.1979 | [1980/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19782855553 | 22.12.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 2855553 | [1980/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0019016 | Datum: | 26.11.1980 | Sprache: | DE | [1980/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0019016 | Datum: | 29.04.1981 | Sprache: | DE | [1981/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.02.1981 | Klassifikation | IPC: | H01L31/02, H01L25/08 | [1980/24] | CPC: |
H02S40/44 (EP,US);
F24S23/30 (EP);
F24S23/71 (EP,US);
F24S23/745 (EP);
F24S23/79 (EP);
F24S30/40 (EP,US);
H01L31/043 (EP);
H01L31/0547 (EP);
G02B27/141 (EP);
Y02E10/47 (EP);
Y02E10/52 (EP);
Y02E10/60 (EP);
Y02P80/20 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, FR, GB, IT [1980/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sonnenenergie-Umwandlungsanlage | [1980/24] | Englisch: | Solar energy conversion device | [1980/24] | Französisch: | Dispositif de conversion de l'énergie solaire | [1980/24] | Akte vernichtet: | 06.06.1989 | Prüfungsverfahren | 24.04.1980 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) LU, NL, SE | 04.07.1980 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 19.06.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1981/36] | 12.03.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.06.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.01.1983 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 16.06.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.06.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.08.1983 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1984/01] | 15.10.1983 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1984/01] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 21.07.1980 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 17.07.1980 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 03.09.1980 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 20.01.1980 | LU   M02   Noch nicht entrichtet | 20.01.1980 | NL   M02   Noch nicht entrichtet | 20.01.1980 | SE   M02   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.1982 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | DE1764427 [ ] (TELEFUNKEN PATENTVERWALTUNGSGM); | DE2620115 [ ] (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG); | US4045246 [ ] (MLAVSKY ABRAHAM I, et al); | US4158356 [ ] (WININGER DAVID V); | US4021267 [ ] (DETTLING JOSEPH R) | [ ] - THE CONFERENCE RECORD OF THE THIRTEENTH IEEE PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE - 1978. 5. - 8. Juni 1978, Seiten 881-885 Washington D.C., U.S.A. J.A. CAPE et al.: "Spectrally split tandem cell converter studies". * Seiten 881, 882, 884; Figuren * |