EP0005913 - Verfahren zur Verwertungsverbesserung von steifen Polymeren; Schmelzen, Lösungen und Formkörper verfertigt nach diesem Verfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 13.09.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.10.2005 | Änderung: Beschwerdenummer | Anmelder | Für alle benannten Staaten IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB | [N/P] | Erfinder | 01 /
Cogswell, Frederick Neil 67 Daniells Welwyn Garden City Hertfordshire / GB | 02 /
Tomka, Jira George 43 Spring Lane Harrogate North Yorkshire / GB | [N/P] | Vertreter | Downer, John Michael, et al ICI Group Patents Services Dept. PO Box 6 Shire Park Bessemer Road Welwyn Garden City Herts, AL7 1HD / GB | [N/P] |
Frühere [1982/05] | Downer, John Michael, et al ICI Group Patents Services Dept. PO Box 6 Shire Park Bessemer Road Welwyn Garden City Herts, AL7 1HD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 79300772.5 | 04.05.1979 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19780022954 | 26.05.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 2295478 | GB19780022953 | 26.05.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 2295378 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0005913 | Datum: | 12.12.1979 | Sprache: | EN | [N/P] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0005913 | Datum: | 20.07.1983 | Sprache: | EN | [1983/29] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0005913 | Datum: | 30.10.1991 | Sprache: | EN | [1991/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.10.1979 | Klassifikation | IPC: | C08J5/00, B29C47/00, C09K19/00 | [1991/44] | CPC: |
C09K19/3804 (EP,US);
B29C48/022 (EP,US);
C08J5/00 (EP,US);
C09K3/24 (EP,US);
B29C48/05 (EP,US);
B29C48/08 (EP,US)
|
Frühere IPC [1983/29] | C08J5/00, B29F3/00, C09K3/34 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Verwertungsverbesserung von steifen Polymeren; Schmelzen, Lösungen und Formkörper verfertigt nach diesem Verfahren | Englisch: | Method of improving the processability of rigid polymers; melts, solutions and shaped articles prepared according to this method | Französisch: | Procédé pour améliorer l'aptitude au traitement d'un polymère rigide; le polymère fondu, solutions et objets conformés fabriqués selon ce procédé | Prüfungsverfahren | 16.04.1980 | Prüfungsantrag gestellt [1980/14] | 04.12.1980 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.03.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.06.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.09.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.11.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.02.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.04.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 22.05.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.10.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 13.01.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.01.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.01.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
09.09.1983
23.01.1984
ADMISSIBLE Bayer AG, Leverkusen Konzernverwaltung RP Patente Konzern Bayerwerk D-51368 Leverkusen / DE | 02
30.11.1983
23.01.1984
ADMISSIBLE BASF Aktiengesellschaft -Patentabteilung - C6- Carl-Bosch-Strasse 38 D-67056 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Frühere [1984/06] | |||
Einsprechende(r) | 01
09.09.1983
23.01.1984
ADMISSIBLE Bayer AG, Leverkusen Konzernverwaltung RP Patente Konzern Bayerwerk D-51368 Leverkusen / DE | ||
02
30.11.1983
23.01.1984
ADMISSIBLE BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen -Patentabteilung - C6- Carl-Bosch-Strasse 38 D-67056 Ludwigshafen / DE | |||
Frühere [1983/48] | |||
Einsprechende(r) | 01
09.09.1983
23.01.1984
ADMISSIBLE Bayer AG, Leverkusen Konzernverwaltung RP Patente Konzern Bayerwerk D-51368 Leverkusen / DE | 25.05.1984 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 20.09.1984 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 08.01.1985 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 03.05.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 17.02.1986 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02) | 25.04.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 25.04.1990 | Termin der mündlichen Verhandlung | 26.10.1990 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02) | 21.02.1991 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 21.02.1991 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 02.03.1991 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 17.04.1991 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | 03.05.1991 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 27.08.1987 | Beschwerde eingegangen No. T0322/87 | 30.10.1987 | Begründung eingereicht | 25.04.1990 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Aufrechterhaltung in geändertem Umfang | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.04.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.04.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.04.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | SE | 20.07.1983 | AT | 01.08.1983 | [1985/25] |
Frühere [1983/44] | SE | 20.07.1983 | Angeführte Dokumente: | Recherche | BE511763 [ ]; | US3671542 [ ] (KWOLEK STEPHANIE LOUISE); | FR2270282 [ ] (DU PONT [US]); | US4093692 [ ] (HILL DONALD R J) | [ ] - PLASTE UND KAUTSCHUK, 22 Jahrgang, Heft 12, 1975, pages 940-974 Prof. Dr. NIKOLAI I. BASSOW et al.: "Untersuchung des Vibrationsspritz-giessprozesses von Hochpolymeren I". |