EP0008888 - Antibakterielle Beta-Lactam-Verbindungen, ihre Herstellung und sie enthaltende pharmazeutische Zusammensetzungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.07.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.07.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.09.1984 [1984/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BEECHAM GROUP PLC Beecham House, Great West Road Brentford Middlesex TW8 9BD / GB | [N/P] |
Frühere [1980/06] | Für alle benannten Staaten BEECHAM GROUP PLC Beecham House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9BD / GB | Erfinder | 01 /
Bateson, John Hargreaves 6 Cedar House Oakfield Drive Reigate Hill Reigate, Surrey / GB | 02 /
Roberts, Patricia Margaret 15 Bakehouse Road Horley, Surrey / GB | [1980/06] | Vertreter | Hesketh, Alan, et al European Patent Attorney Beecham Pharmaceuticals Great Burgh Yew Tree Bottom Road Epsom, Surrey, KT18 5XQ / GB | [N/P] |
Frühere [1982/21] | Hesketh, Alan, Dr., et al European Patent Attorney Beecham Pharmaceuticals Great Burgh Yew Tree Bottom Road Epsom, Surrey, KT18 5XQ / GB | ||
Frühere [1980/06] | Cole, William Gwyn Beecham Pharmaceuticals Yew Tree Bottom Road Epsom Surrey KT18 5XQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 79301646.0 | 14.08.1979 | [1980/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19340034378 | 23.08.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 3434378 | [1980/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0008888 | Datum: | 19.03.1980 | Sprache: | EN | [1980/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0008888 | Datum: | 21.09.1983 | Sprache: | EN | [1983/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.12.1979 | Klassifikation | IPC: | C07D487/04, A61K31/40, // (C07D487/04, 205:00, 209:00) | [1980/06] | CPC: |
C07D477/20 (EP);
A61P31/04 (EP);
C07D205/08 (EP);
C07F9/535 (EP);
C07F9/568 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1980/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Antibakterielle Beta-Lactam-Verbindungen, ihre Herstellung und sie enthaltende pharmazeutische Zusammensetzungen | [1980/06] | Englisch: | Beta-lactam antibacterial compounds, their preparation and pharmaceutical compositions containing them | [1980/06] | Französisch: | Composés bêta-lactames antibactériens, leur préparation et compositions pharmaceutiques les contenant | [1980/06] | Prüfungsverfahren | 19.05.1980 | Prüfungsantrag gestellt [1980/16] | 22.06.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.10.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.11.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.03.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.05.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 20.07.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.10.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 25.01.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.02.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.02.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.06.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1984/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.08.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.08.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.08.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | DE2652675 [ ] (MERCK & CO INC); | DE2652676 [ ] (MERCK & CO INC); | DE2652680 [ ] (MERCK & CO INC); | DE2751597 [ ] (MERCK & CO INC); | DE2805701 [ ] (MERCK & CO INC); | EP0001627 [ ] (MERCK & CO INC [US]); | EP0001628 [ ] (MERCK & CO INC [US]) |