EP0009951 - Heissschmelzklebstoff-Zusammensetzung und Verfahren zum Füllen eines Hohlraums in einem Substrat mit dieser Zusammensetzung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.01.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.01.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.03.1985 [1985/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Monsanto Company 800 North Lindbergh Boulevard 40E St. Louis, Missouri 63167 / US | [N/P] |
Frühere [1980/14] | Für alle benannten Staaten MONSANTO COMPANY 800 North Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167 / US | ||
Frühere [1980/08] | Für alle benannten Staaten THE MONSANTO COMPANY 800 North Lindbergh Boulevard St. Louis, MO 63166 / US | Erfinder | 01 /
Donermeyer, Donald David 67 Moss Road Springfield Massachusetts 01119 / US | 02 /
Martins, Joseph Galvam 139 Bridle Path Circle Ludlow Massachusetts 01056 / US | [1980/08] | Vertreter | Pearson, John Lionel, et al Monsanto Europe S.A. Avenue de Tervuren 270-272 Letter Box No 1 1150 Bruxelles / BE | [N/P] |
Frühere [1980/08] | Pearson, John Lionel, et al Monsanto Europe S.A. Avenue de Tervuren 270-272 Letter Box No 1 B-1150 Brussels / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 79302056.1 | 01.10.1979 | [1980/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19780948379 | 04.10.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 948379 | US19780948380 | 04.10.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 948380 | [1980/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0009951 | Datum: | 16.04.1980 | Sprache: | EN | [1980/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0009951 | Datum: | 21.03.1984 | Sprache: | EN | [1984/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.02.1980 | Klassifikation | IPC: | C09J5/06, C09J3/16, C08L67/02, C08L77/00, C08L77/12 | [1980/08] | CPC: |
C09J177/12 (EP);
C08G63/672 (EP);
C08K3/10 (EP);
C08K3/34 (EP);
C08K3/40 (EP);
C09D5/34 (EP);
| C-Set: |
C08K3/10, C08L67/02 (EP);
C08K3/34, C08L67/02 (EP);
C08K3/40, C08L67/02 (EP);
C09J167/02, C08L2666/54 (EP) | Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, SE [1980/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Heissschmelzklebstoff-Zusammensetzung und Verfahren zum Füllen eines Hohlraums in einem Substrat mit dieser Zusammensetzung | [1980/08] | Englisch: | A hot melt adhesive composition and a process for filling a cavity in a substrate with this composition | [1980/08] | Französisch: | Composition adhésive fusible à chaud et procédé pour remplir une cavité dans un substrat avec cet adhésif | [1980/08] | Prüfungsverfahren | 19.06.1980 | Prüfungsantrag gestellt [1980/18] | 23.07.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.11.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.04.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.07.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.05.1983 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 02.09.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.10.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.10.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.12.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1985/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.09.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.09.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.08.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US3907733 [ ]; | DE1930461 [ ]; | FR2339661 [ ]; | US4004960 [ ]; | US4053682 [ ] |