EP0009974 - Hydraulischer Kreislauf für Schwenksäule [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.05.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.10.1991 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 18.12.1991 [1991/51] | Anmelder | Für:GB
Ford Motor Company Limited Eagle Way Brentwood Essex CM13 3BW / GB | Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 50725 Köln / DE | Für:FR
FORD FRANCE SOCIETE ANONYME 344 Avenue Napoléon Bonaparte B.P. 307 92506 Rueil Malmaison Cedex / FR | Für:BE
NL
SE
FORD MOTOR COMPANY The American Road Dearborn, MI 48121 / US | [N/P] |
Frühere [1983/29] | Für:GB
FORD MOTOR COMPANY LIMITED Eagle Way Brentwood, Essex CM13 3BW / GB | ||
Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT D-50725 Köln / DE | |||
Für:FR
FORD FRANCE SOCIETE ANONYME 344 Avenue Napoléon Bonaparte B.P. 307 F-92506 Rueil Malmaison Cedex / FR | |||
Für:BE
NL
SE
Ford Motor Company The American Road Dearborn, MI 48121 / US | |||
Frühere [1980/12] | Für:GB
FORD MOTOR COMPANY LIMITED Eagle Way Brentwood Essex CM13 3BW / GB | ||
Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT Ottoplatz 2 Postfach 210369 D-5000 Köln 21 / DE | |||
Für:FR
Ford France Société Anonyme 344 Avenue Napoléon Bonaparte B.P. 307 F-92506 Rueil Malmaison Cedex / FR | |||
Für:BE
NL
SE
Ford Motor Company Dearborn Wayne Michigan / US | |||
Frühere [1980/08] | Für:GB
FORD MOTOR COMPANY LIMITED Eagle Way Brentwood Essex CM13 3BW / GB | ||
Für:DE
Ford - Werke Aktiengesellschaft Ottoplatz 2 Postfach 21 03 69 D-5000 Köln 21 / DE | |||
Für:FR
Ford France Société Anonyme 344 Avenue Napoléon Bonaparte B.P. 307 F-92506 Rueil Malmaison Cedex / FR | |||
Für:BE
NL
SE
FORD MOTOR COMPANY Dearborn Wayne Michigan / US | Erfinder | 01 /
Hansen, Charles Alan 4291 Bristol Troy, Michigan 48098 / US | [1980/08] | Vertreter | Drakeford, Robert William, et al Ford Motor Company Limited 15/448, Research & Engineering Centre Laindon Basildon Essex SS15 6EE / GB | [N/P] |
Frühere [1983/10] | Drakeford, Robert William, et al Ford Motor Company Limited 15/448, Research & Engineering Centre Laindon Basildon Essex SS15 6EE / GB | ||
Frühere [1980/08] | Drakeford, Robert William Ford Motor Company Limited Research & Engineering Centre, 15/448 Laindon Basildon Essex SS15 6EE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 79302101.5 | 04.10.1979 | [1980/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19780948597 | 04.10.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 948597 | [1980/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0009974 | Datum: | 16.04.1980 | Sprache: | EN | [1980/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0009974 | Datum: | 20.07.1983 | Sprache: | EN | [1983/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.02.1980 | Klassifikation | IPC: | E02F3/32, F15B15/06 | [1980/08] | CPC: |
F15B15/06 (EP,US);
E02F3/384 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, NL, SE [1980/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hydraulischer Kreislauf für Schwenksäule | [1980/08] | Englisch: | Swing post hydraulic circuit | [1980/08] | Französisch: | Circuit hydraulique pour colonne de pivotement | [1980/08] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 18.08.1980 | Prüfungsantrag gestellt [1980/23] | 12.03.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.07.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.03.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 26.10.1982 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.12.1982 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.12.1982 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.04.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1984/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.10.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.10.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | SE | 20.07.1983 | BE | 31.10.1983 | [1991/51] |
Frühere [1983/44] | SE | 20.07.1983 | Angeführte Dokumente: | Recherche | GB1297236 [ ]; | GB1377726 [ ] (VOLVO BM); | US4007845 [ ] (WORBACK DAVID L) |