EP0010894 - Antisekretorisch wirksame heterozyklische Guanidinderivate, Verfahren zu ihrer Herstellung und sie enthaltende pharmazeutische Zusammensetzungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.06.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.06.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.08.1984 [1984/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB | Für alle benannten Staaten ICI AMERICAS INC. Concord Pike & New Murphy Road Wilmington Delaware 19897 / US | [N/P] |
Frühere [1980/14] | Für alle benannten Staaten IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB | ||
Für alle benannten Staaten ICI AMERICAS INC. Concord Pike & New Murphy Road Wilmington Delaware 19897 / US | |||
Frühere [1980/10] | Für alle benannten Staaten IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC Imperial Chemical House, Millbank London SW1P 3JF / GB | ||
Für alle benannten Staaten ICI AMERICAS INC. Concord Pike & New Murphy Road Wilmington Delaware 19897 / US | Erfinder | 01 /
Yellin, Tobias Oregon 4 Waterford Way Wallingford PA 19086 / US | 02 /
Jones, Derrick Fleet 22 Badger Road Tytherington Macclesfield Cheshire / GB | [1980/10] | Vertreter | Brown, Ivor James Stewart, et al ICI Group Patents Services Dept. PO Box 6 Shire Park Bessemer Road Welwyn Garden City Herts, AL7 1HD / GB | [N/P] |
Frühere [1980/10] | Brown, Ivor James Stewart, et al ICI Group Patents Services Dept. PO Box 6 Shire Park Bessemer Road Welwyn Garden City Herts, AL7 1HD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 79302212.0 | 15.10.1979 | [1980/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19400070678 | 16.10.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 4070678 | [1980/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0010894 | Datum: | 14.05.1980 | Sprache: | EN | [1980/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0010894 | Datum: | 03.08.1983 | Sprache: | EN | [1983/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.03.1980 | Klassifikation | IPC: | C07D417/12, A61K31/425, // (C07D417/12, 213:58, 239:47, 253:06, 277:48) | [1980/10] | CPC: |
C07D417/12 (EP,US);
A61P1/00 (EP);
A61P1/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1980/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Antisekretorisch wirksame heterozyklische Guanidinderivate, Verfahren zu ihrer Herstellung und sie enthaltende pharmazeutische Zusammensetzungen | [1980/10] | Englisch: | Antisecretory heterocyclic guanidine derivatives, process for their manufacture and pharmaceutical compositions containing them | [1980/10] | Französisch: | Dérivés antisécrétoires hétérocycliques de la guanidine, procédé pour leur préparation et compositions pharmaceutiques les contenant | [1980/10] | Prüfungsverfahren | 03.06.1980 | Prüfungsantrag gestellt [1980/17] | 25.08.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.10.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.01.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.04.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.11.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 21.01.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.03.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.03.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.05.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1984/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.08.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.09.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US4005205 [ ] (DURANT GRAHAM JOHN, et al); | US4104381 [ ] (DURANT GRAHAM JOHN, et al); | US4137237 [ ] (DURANT GRAHAM J, et al); | GB2001624 [ ] (ICI LTD, et al); | EP0003640 [ ] (ICI LTD [GB]) | Prüfung | - Burger's Medicinal Chemistry, Part III 4th edition pp 487-551 |