Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
30.11.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.01.1985 [1985/05] |
03.12.1983 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 01.02.1984 [1984/05] |
23.08.1983 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 26.10.1983 [1983/43] |
22.03.1983 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 25.05.1983 [1983/21] |
12.05.1981 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 15.07.1981 [1981/28] |
18.02.1981 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 22.04.1981 [1981/16] |
24.06.1980 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 20.08.1980 [1980/17] |