EP0014286 - Steuersystem für Pumpe mit veränderlicher Lieferung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.11.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.11.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.01.1985 [1985/05] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GENERAL SIGNAL CORPORATION PO Box 10010 High Ridge Park Stamford Connecticut 06904 / US | [N/P] |
Frühere [1983/43] | Für alle benannten Staaten GENERAL SIGNAL CORPORATION PO Box 10010 High Ridge Park Stamford Connecticut 06904 / US | ||
Frühere [1980/17] | Für alle benannten Staaten GENERAL SIGNAL CORPORATION High Ridge Park Stamford Connecticut 06904 / US | Erfinder | 01 /
Young, John Ernest Gilbert 1502 Amherst Street Watertown, New York 13601 / US | [1980/17] | Vertreter | Baillie, Iain Cameron, et al Ladas & Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [1983/21] | Baillie, Iain Cameron, et al c/o Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | ||
Frühere [1980/17] | Milhench, Howard Leslie A.A. Thornton & Co. Northumberland House 303/306 High Holborn London, WC1V 7LE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 79302636.0 | 20.11.1979 | [1980/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19780966835 | 06.12.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 966835 | [1980/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0014286 | Datum: | 20.08.1980 | Sprache: | EN | [1980/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0014286 | Datum: | 22.04.1981 | Sprache: | EN | [1981/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0014286 | Datum: | 01.02.1984 | Sprache: | EN | [1984/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.02.1981 | Klassifikation | IPC: | F16H39/46 | [1980/17] | CPC: |
F16H61/46 (EP,US);
F16H61/438 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1980/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Steuersystem für Pumpe mit veränderlicher Lieferung | [1980/17] | Englisch: | Variable delivery pump control system | [1980/17] | Französisch: | Commande pour pompe à débit variable | [1980/17] | Akte vernichtet: | 02.03.1998 | Prüfungsverfahren | 21.04.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1981/28] | 17.03.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.08.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.10.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.03.1983 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 21.06.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.09.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.09.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.11.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1985/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.10.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.11.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.11.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US2896411 [ ] (BOWERS ERIC H, et al); | US3127745 [ ] (YOUNG JOHN E G); | FR1373645 [ ]; | US3166891 [ ] (WEISENBACH CHARLES O); | US3669570 [ ] (HIMMLER CONRAD RICHARD); | US3885388 [ ] (CRULL STANLEY W); | US3946560 [ ] (MAC INTOSH DONALD J, et al); | GB1558362 [ ] (KOMATSU MFG CO LTD) |