EP0013152 - Markierungshülsen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.12.1982 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten W.H. Brady Co. 727 West Glendale Avenue Milwaukee Wisconsin 53201 / US | [N/P] |
Frühere [1980/14] | Für alle benannten Staaten W.H. Brady Co. 727 West Glendale Avenue Milwaukee Wisconsin 53201 / US | Erfinder | 01 /
Barbieri, Joseph C. 3023 El Camino Cedarburg, Wisconsin 53012 / US | [1980/14] | Vertreter | Baillie, Iain Cameron, et al Langner Parry, Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [1980/14] | Baillie, Iain Cameron, et al c/o Ladas & Parry Isartorplatz 5 D-8000 München 2 / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 79302997.6 | 20.12.1979 | [1980/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19780972934 | 26.12.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 972934 | [1980/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0013152 | Datum: | 09.07.1980 | Sprache: | EN | [1980/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.04.1980 | Klassifikation | IPC: | H01B7/36, G09F3/06 | [1980/14] | CPC: |
G09F3/06 (EP,US);
H01B7/368 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, NL, SE [1980/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Markierungshülsen | [1980/14] | Englisch: | Marker sleeves | [1980/14] | Französisch: | Colliers de marquage | [1980/14] | Akte vernichtet: | 12.02.1989 | Prüfungsverfahren | 30.09.1980 | Prüfungsantrag gestellt [1981/01] | 06.08.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.12.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.03.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.09.1982 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1983/08] | 17.12.1982 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1983/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.08.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US3491472 [ ] (WALLDORF DIANN JOHNS); | FR2254256 [ ] (MULLER YVETTE [FR]); | FR2307391 [ ] (FEHR RUDOLF [CH]) |