EP0011630 - EINE SELBSTFAHR-BEWÄSSERUNGSANLAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.09.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.09.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | Anmelder | Für alle benannten Staaten GRONLYKKE, Sven Logismose Gods DK-5683 Harby, Funen / DK | [1980/12] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1980/12] | Vertreter | Lavoix, Jean, et al c/o Cabinet Lavoix 2, Place D'Estienne D'Orves F-75441 Paris Cedex 09 / FR | [1980/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 79900333.0 | 21.03.1979 | [1980/12] | WO1979DK00010 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DK19780001321 | 22.03.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK 132178 | DK19780002509 | 06.06.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK 250978 | [1980/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO7900810 | Datum: | 18.10.1979 | [1979/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0011630 | Datum: | 11.06.1980 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.10.1979 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1980/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0011630 | Datum: | 12.01.1983 | Sprache: | EN | [1983/02] | Klassifikation | IPC: | A01G25/09, B65H75/00 | [1980/17] | CPC: |
A01G25/095 (EP,US)
|
Frühere IPC [1980/12] | A01G25/09 | Benannte Vertragsstaaten | FR [1980/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINE SELBSTFAHR-BEWÄSSERUNGSANLAGE | [1980/12] | Englisch: | A SELF-PROPELLED IRRIGATOR | [1980/12] | Französisch: | ARROSEUR AUTO-PROPULSE | [1980/12] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Eintritt in die regionale Phase | 26.10.1979 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.10.1979 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.04.1980 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.04.1980 | Prüfungsantrag gestellt [1980/14] | 13.11.1980 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.03.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.07.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.11.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.04.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 14.07.1982 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.10.1982 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.10.1982 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.10.1983 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [ N /P ] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.04.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.03.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.04.1981 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   01.04.1981 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE215616 ; | [A]DE294358 ; | [X]US1507506 (EDWARD MURPHY ALBERT); | [A]DK132734B (JANSEN D J) |