EP0016138 - HYDROPHILE, WEICHE UND SAUERSTOFF DURCHLÄSSIGE COPOLYMER-ZUSAMMENSETZUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.09.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.04.1985 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AT | veröffentlicht am 19.06.1985 [1985/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CHANG, Sing-Hsiung 26 Huntington Drive Danbury, CT 06811 / US | [1980/20] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1980/20] | Vertreter | Baillie, Iain Cameron, et al Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | [1980/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 79900856.0 | 14.06.1979 | [1980/20] | WO1979US00441 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19780925640 | 17.07.1978 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 925640 | [1980/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO8000253 | Datum: | 21.02.1980 | [1980/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0016138 | Datum: | 01.10.1980 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.02.1980 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1980/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0016138 | Datum: | 09.11.1983 | Sprache: | EN | [1983/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.11.1980 | Klassifikation | IPC: | C08F26/08, C08F20/06, C08F30/08, C08F230/08 | [1980/20] | CPC: |
G02B1/04 (EP,US);
C08F230/08 (EP,US);
C08F283/124 (EP,US);
G02B1/043 (EP,US)
| C-Set: |
C08F230/08, C08F226/06 (US);
C08F230/08, C08F226/10 (EP,US);
G02B1/043, C08L39/00 (US,EP);
G02B1/043, C08L43/04 (US,EP); | Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, SE [1980/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HYDROPHILE, WEICHE UND SAUERSTOFF DURCHLÄSSIGE COPOLYMER-ZUSAMMENSETZUNGEN | [1980/20] | Englisch: | HYDROPHILIC, SOFT AND OXYGEN PERMEABLE COPOLYMER COMPOSITIONS | [1980/20] | Französisch: | COMPOSITIONS DE COPOLYMERS HYDROPHILE, DOUCES ET PERMEABLES A L'OXYGENE | [1980/20] | Eintritt in die regionale Phase | 05.03.1980 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.03.1980 | Recherchengebühr entrichtet | 05.03.1980 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.08.1980 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.08.1980 | Prüfungsantrag gestellt [1980/24] | 12.05.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.09.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.11.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.03.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.04.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 25.05.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.08.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 22.02.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.02.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.03.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | Einspruch (Einsprüche) | 10.08.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1984/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.06.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.04.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.06.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 09.11.1983 | SE | 09.11.1983 | [1985/25] |
Frühere [1984/31] | SE | 09.11.1983 | Angeführte Dokumente: | Recherche | GB868188 [ ] (MIDLAND SILICONES LTD) | Internationale Recherche | [X]US3808178 (GAYLORD N); | [A]US3849238 (GOULD F, et al); | [A]US3948871 (BUTTERFIELD JR GEORGE H, et al); | [A]GB1480880 (BAUSCH & LOMB); | [X]US4099859 (MERRILL EDWARD W); | [XP]US4120570 (GAYLORD NORMAN G); | [AP]US4138382 (POLMANTEER KEITH E); | [XP]US4139513 (TANAKA KYOICHI, et al); | [XP]US4153641 (DEICHERT WILLIAM G, et al) |