Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
18.04.1985 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 19.06.1985 [1985/25] |
06.09.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.11.1984 [1984/45] |
01.06.1984 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 01.08.1984 [1984/31] |
10.09.1983 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 09.11.1983 [1983/45] |
06.11.1981 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 06.01.1982 [1982/01] |
24.09.1980 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 26.11.1980 [1980/24] |
05.08.1980 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 01.10.1980 [1980/20] |