Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US4389435 | 21.06.1983 | A | Prioritätsnummer | Datum | US29612881 | 25.08.1981 | US94703678 | 29.09.1978 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO8000649 | Globale Akte | 17.04.1980 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US94703678 | 29.09.1978 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU530694B | Globale Akte | 28.07.1983 | B2 | AU5130279 | 03.04.1980 | A | Prioritätsnummer | Datum | US94703678 | 29.09.1978 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0020564 | Globale Akte | 07.01.1981 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US94703678 | 29.09.1978 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA1122236 | 20.04.1982 | A | Prioritätsnummer | Datum | US94703678 | 29.09.1978 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | GB2046599 | 19.11.1980 | A | Prioritätsnummer | Datum | US94703678 | 29.09.1978 |