EP0013968 - Verfahren und Vorrichtung zum registerhaltigen Vorschub einer Wertstoffbahn und deren Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1980/16] | Verfahren und Vorrichtung zum registerhaltigen Vorschub einer Wertstoffbahn und Verpackungswerkstoffbahn mit Registermarken | ||
[1983/38] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.07.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.07.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.09.1984 [1984/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tetra Pak Développement SA 70, Avenue C.-F. Ramuz CH-1003 Pully-Lausanne / CH | [1980/16] | Erfinder | 01 /
Ljungcrantz, Billy En Montimbert CH-1618 Châtel-St-Denis / CH | [1980/16] | Vertreter | Müller, Hans-Jürgen, et al Müller Schupfner & Partner Patentanwälte Bavariaring 11 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1981/12] | Müller, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing., et al Müller, Schupfner & Gauger Postfach 10 11 61 D-80085 München / DE | ||
Frühere [1980/16] | Müller, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing. Müller, Schupfner & Gauger Lucile-Grahn-Strasse 38 Postfach 80 13 69 D-8000 München 80 / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 80100300.5 | 22.01.1980 | [1980/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19790000765 | 25.01.1979 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 76579 | [1980/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0013968 | Datum: | 06.08.1980 | Sprache: | DE | [1980/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0013968 | Datum: | 21.09.1983 | Sprache: | DE | [1983/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.05.1980 | Klassifikation | IPC: | B65H17/22, B26D7/01 | [1980/16] | CPC: |
B26D7/015 (EP);
B65H20/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1980/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum registerhaltigen Vorschub einer Wertstoffbahn und deren Verwendung | [1983/38] | Englisch: | Method and device for transporting a web in register and its use | [1983/38] | Französisch: | Procédé et dispositif pour le transport en registre d'une bande de matériau et utilisation de celle-ci | [1983/38] |
Frühere [1980/16] | Verfahren und Vorrichtung zum registerhaltigen Vorschub einer Wertstoffbahn und Verpackungswerkstoffbahn mit Registermarken | ||
Frühere [1980/16] | Method and device for transporting a web in register and packaging web with register marks | ||
Frühere [1980/16] | Procédé et dispositif pour le transport en registre d'une bande de matériau et bande de matériau d'emballage pourvue de marques de registre | Prüfungsverfahren | 15.01.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1981/13] | 02.02.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 04.03.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.08.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 24.08.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.12.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 18.02.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.05.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.05.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.06.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1984/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.12.1981 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.01.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US2049135 [ ] (JOSEPH PEYSER); | US2725101 [ ] (VON HOFE GEORGE W); | US3435717 [ ] (MACOMBER JAMES KEITH) |