EP0017190 - Verfahren zum oxidativen Entschlichten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1980/21] | Oxidatives Entschlichtungsmittel und Verfahren zum oxidativen Entschlichten | ||
[1983/17] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 20.11.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.11.1984 | Einspruch zurückgewiesen | veröffentlicht am 23.01.1985 [1985/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [1983/17] | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT D-65926 Frankfurt am Main / DE | ||
Frühere [1980/21] | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT Postfach 80 03 20 D-65926 Frankfurt / DE | Erfinder | 01 /
Adrian, Klaus Rauenthaler Weg 18 D-6000 Frankfurt am Main 71 / DE | 02 /
Rösch, Günter Hohlweg 17 D-6232 Bad Soden am Taunus / DE | [1980/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 80101673.4 | 28.03.1980 | [1980/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19792913177 | 02.04.1979 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 2913177 | [1980/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0017190 | Datum: | 15.10.1980 | Sprache: | DE | [1980/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0017190 | Datum: | 27.04.1983 | Sprache: | DE | [1983/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.08.1980 | Klassifikation | IPC: | D06L1/14 | [1980/21] | CPC: |
D06L1/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, IT [1980/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum oxidativen Entschlichten | [1983/17] | Englisch: | Process for oxidative desizing | [1983/17] | Französisch: | Procédé de désencollage oxydatif | [1983/17] |
Frühere [1980/21] | Oxidatives Entschlichtungsmittel und Verfahren zum oxidativen Entschlichten | ||
Frühere [1980/21] | Oxidative desizing agent and process for oxidative desizing | ||
Frühere [1980/21] | Produit de désencollage oxydatif et procédé de désencollage oxydatif | Prüfungsverfahren | 20.03.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1981/22] | 12.10.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.11.1981 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.12.1981 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.04.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.08.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 23.09.1982 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.12.1982 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.12.1982 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
27.01.1984
20.02.1984
ADMISSIBLE BASF Aktiengesellschaft -Patentabteilung - C6- Carl-Bosch-Strasse 38 D-67056 Ludwigshafen / DE | [N/P] |
Frühere [1984/15] | |||
Einsprechende(r) | 01
27.01.1984
20.02.1984
ADMISSIBLE BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen -Patentabteilung - C6- Carl-Bosch-Strasse 38 D-67056 Ludwigshafen / DE | 21.02.1984 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 09.03.1984 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 05.06.1984 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [1985/04] | 27.07.1984 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.02.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.02.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | DE695120 [ ] (FRIEDRICH BOHAC ING); | FR1461989 [ ] (ELECTROCHIMIE SOC); | DE1469325 [ ] (DEGUSSA); | US3619111 [ ] (ROWE MARVIN H); | US3740188 [ ] (SITVER L, et al) |