EP0049303 - Verfahren und Einrichtung zur Qualifizierung der Stossdämpfer von mit elastischen Reifen versehenen gefederten Fahrzeugen, vorzugsweise Strassenkraftfahrzeugen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.12.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.12.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.01.1987 [1987/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Közlekedéstudományi Intézet Thán Károly u. 3/5 Budapest 1119 / HU | [1985/39] |
Frühere [1982/15] | Für alle benannten Staaten Közuti Közlekedési Tudományos Kutato Intézet Thán Károly u. 3-5 Budapest 1119 / HU | Erfinder | 01 /
Tamási, Attila, Dipl.-Ing. Gulyás u. 16 HU-1112 Budapest / HU | 02 /
Faragó, László, Dipl.-Ing. Bója u. 24 HU-1182 Budapest / HU | 03 /
Kardos, Mihály, Dipl.-Ing. Hosszu u. 25 HU-1203 Budapest / HU | [1982/15] | Vertreter | Eitle, Werner, et al Hoffmann Eitle, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 81904 München / DE | [N/P] |
Frühere [1982/15] | Eitle, Werner, Dipl.-Ing., et al Hoffmann, Eitle & Partner, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 81 04 20 D-81904 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 80106088.0 | 07.10.1980 | [1982/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0049303 | Datum: | 14.04.1982 | Sprache: | DE | [1982/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0049303 | Datum: | 29.01.1986 | Sprache: | DE | [1986/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.07.1981 | Klassifikation | IPC: | G01M17/04 | [1982/15] | CPC: |
G01M17/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, LI, NL [1982/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Einrichtung zur Qualifizierung der Stossdämpfer von mit elastischen Reifen versehenen gefederten Fahrzeugen, vorzugsweise Strassenkraftfahrzeugen | [1982/15] | Englisch: | Method and device for qualifying the shock absorbers of sprung vehicles equipped with resilient tyres, especially power-driven road vehicles | [1982/15] | Französisch: | Procédé et appareil pour vérifier le fonctionnement d'amortisseurs montés dans des véhicules | [1982/15] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 15.10.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1982/15] | 30.12.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M05) | 31.05.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.01.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.05.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.07.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.11.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.01.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 28.03.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.05.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.05.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.10.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.10.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.09.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.10.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US3855841 [ ] (HUNTER L) | [ ] - A.T.Z., Jahrgang 65, Heft 7, Juli 1963, Stuttgart, DE M. MITSCHKE, "Theoretisch und Experimentelle Schwingungsuntersuchungen am Kraftfahrzeug" seiten 197 bis 205. *seiten 198, 199, teil 2b; figur 5* | Prüfung | FR2144057 | US3877288 | DE2445406 | US4002051 | FR2394077 |