EP0036441 - Verfahren zur Herstellung von Carbonsäurecyaniden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.07.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 29.12.1999 [1999/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Degussa GmbH Weissfrauenstrasse 9 60311 Frankfurt / DE | [N/P] |
Frühere [1981/39] | Für alle benannten Staaten Degussa Aktiengesellschaft Weissfrauenstrasse 9 D-60311 Frankfurt / DE | Erfinder | 01 /
Kleemann, Axel, Dr. Greifenhagenstrasse 9 D-6450 Hanau 9 / DE | 02 /
Lehmann, Bernd, Dr. Flurstrasse 5 D-6450 Freigericht / DE | 03 /
Klenk, Herbert, Dr. Grünaustrasse 19 D-6450 Hanau 9 / DE | [1981/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 80106231.6 | 14.10.1980 | [1981/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19803011305 | 24.03.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3011305 | [1981/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0036441 | Datum: | 30.09.1981 | Sprache: | DE | [1981/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0036441 | Datum: | 07.09.1983 | Sprache: | DE | [1983/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.01.1981 | Klassifikation | IPC: | C07C120/00, C07C121/76 | [1981/39] | CPC: |
C07C253/14 (EP,US);
C07C2601/02 (EP,US)
| C-Set: |
C07C253/14, C07C255/17 (EP,US);
C07C253/14, C07C255/31 (US,EP);
C07C253/14, C07C255/40 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1981/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Carbonsäurecyaniden | [1981/39] | Englisch: | Process for preparing carboxylic acid cyanides | [1981/39] | Französisch: | Procédé de préparation de cyanures d'acides carboxyliques | [1981/39] | Prüfungsverfahren | 29.10.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1982/01] | 20.04.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.08.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.11.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 17.02.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.05.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.05.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.06.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1984/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.10.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | LU | 31.10.1983 | [1999/52] | Angeführte Dokumente: | Recherche | DE2624891 [ ] (DEGUSSA); | DE2708182 [ ] (DEGUSSA) |