EP0021536 - Lumineszierendes Silikat, ein solches lumineszierendes Silikat enthaltende lumineszierende Schirme und Lampen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.03.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.03.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.05.1984 [1984/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1981/01] | Für alle benannten Staaten Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
Konijnendijk, Willem Leendert c/o Int. Octrooibureau B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
Verlijsdonk, Johannus Godefridus c/o Int. Octrooibureau B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
Looye, Bob c/o Int. Octrooibureau B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1981/01] | Vertreter | Evers, Johannes Hubertus Marie, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V, Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1981/01] | Evers, Johannes Hubertus Maria, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V, Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 80200589.2 | 20.06.1980 | [1981/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19790004953 | 26.06.1979 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 7904953 | [1981/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0021536 | Datum: | 07.01.1981 | Sprache: | EN | [1981/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0021536 | Datum: | 17.11.1982 | Sprache: | EN | [1982/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.10.1980 | Klassifikation | IPC: | C09K11/46, C09K11/475, H01J61/44 | [1982/46] | CPC: |
C09K11/7774 (EP);
C09K11/77742 (EP,US)
|
Frühere IPC [1981/01] | C09K11/475, C09K11/46, H01J61/44 | Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1981/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Lumineszierendes Silikat, ein solches lumineszierendes Silikat enthaltende lumineszierende Schirme und Lampen | [1981/01] | Englisch: | Luminescent silicate, luminescent screens and lamps comprising such a luminescent silicate | [1981/01] | Französisch: | Silicate luminescent et écran et lampes luminescents comprenant un tel silicate luminescent | [1981/01] | Prüfungsverfahren | 16.01.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1981/14] | 15.02.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 06.05.1982 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.07.1982 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.07.1982 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 18.08.1983 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1984/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.05.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | DE1804546 [ ] (WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP); | DE1924160 [ ] (THORN ELECTRICAL IND LTD); | FR2089918 [ ] (PHILIPS NV); | DE2218178 [ ]; | US4052329 [ ] (FUKUDA YOJI, et al) |