EP0028435 - Flugzeugaufsteigsteuerungssystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1981/19] | Verfahren und Apparat für ein Flugzeugaufsteigsteuerungssystem | ||
[1984/38] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.07.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.07.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 02.10.1985 [1985/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [N/P] |
Frühere [1981/19] | Für alle benannten Staaten The Boeing Company P.O. Box 3707 Seattle Washington 98124 / US | Erfinder | 01 /
Berwick, James Wallace, Jr. 8026 South Lakeridge Drive Seattle Washington 98178 / US | 02 /
Bleeg, Robert John 5057 Island Crest Way Mercer Island Washington 98040 / US | 03 /
McFaddin, Vincent Eugene 13408 SE. 168th St. Renton Washington 98055 / US | [1981/19] | Vertreter | Hoijtink, Reinoud Arnold & Siedsma Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | [N/P] |
Frühere [1981/19] | Hoijtink, Reinoud Arnold & Siedsma, Advocaten en Octrooigemachtigden, Sweelinckplein 1 NL-2517 GK Den Haag / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 80201037.1 | 31.10.1980 | [1981/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19790090812 | 02.11.1979 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 90812 | [1981/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0028435 | Datum: | 13.05.1981 | Sprache: | EN | [1981/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0028435 | Datum: | 19.09.1984 | Sprache: | EN | [1984/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.03.1981 | Klassifikation | IPC: | G05D1/06 | [1981/19] | CPC: |
G05D1/0661 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL, SE [1981/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flugzeugaufsteigsteuerungssystem | [1984/38] | Englisch: | Aircraft climb-out guidance system | [1984/38] | Französisch: | Système de guidage d'avion en montée | [1984/38] |
Frühere [1981/19] | Verfahren und Apparat für ein Flugzeugaufsteigsteuerungssystem | ||
Frühere [1981/19] | Method and apparatus for an aircraft climb-out guidance system | ||
Frühere [1981/19] | Procédé et appareillage pour un système de guidage d'avion en montée | Prüfungsverfahren | 12.11.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1982/04] | 25.01.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.07.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.08.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M03) | 11.11.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.01.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 02.03.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.05.1984 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.05.1984 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.06.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1985/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.09.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.09.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US3522729 [ ] (MILLER HARRY); | US4019702 [ ] (ANNIN GORDON D); | US4021009 [ ] (BAKER DONALD H, et al); | FR2334141 [ ] (SPERRY RAND CORP [US]); | US4044975 [ ] (BLECHEN FREDERICK C, et al) |