EP0018914 - Fensterheber [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.01.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.12.2002 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: SE Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: GB | veröffentlicht am 05.02.2003 [2003/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PAUMELLERIE ELECTRIQUE Société dite: La Rivière de Mansac F-19600 Larche / FR | [1980/23] | Erfinder | 01 /
Saigne, Gérard La Rivière de Mansac 19600 Larche / FR | [1980/23] | Vertreter | Lavoix, Jean, et al c/o Cabinet Lavoix 2, Place D'Estienne D'Orves F-75441 Paris Cedex 09 / FR | [1980/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 80400597.3 | 30.04.1980 | [1980/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19790011302 | 04.05.1979 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 7911302 | [1980/23] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0018914 | Datum: | 12.11.1980 | Sprache: | FR | [1980/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0018914 | Datum: | 07.03.1984 | Sprache: | FR | [1984/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.08.1980 | Klassifikation | IPC: | E05F11/40, E05F15/16 | [1980/23] | CPC: |
E05F11/405 (EP,US);
E05F11/445 (EP,US);
E05F15/689 (EP,US);
E05Y2900/55 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, IT, NL, SE [1980/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fensterheber | [1980/23] | Englisch: | Window lifting mechanism | [1980/23] | Französisch: | Lève-glace | [1980/23] | Prüfungsverfahren | 28.04.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1981/27] | 26.05.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M05) | 16.10.1982 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.05.1983 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 17.08.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.11.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.11.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.12.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1985/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.05.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.05.1983 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   16.05.1983 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 07.03.1984 | SE | 07.03.1984 | [2003/06] |
Frühere [1989/38] | SE | 07.03.1983 | |
NL | 07.03.1984 | ||
GB | 07.05.1984 | ||
Frühere [1985/23] | SE | 07.03.1983 | |
NL | 07.03.1984 | ||
Frühere [1984/33] | SE | 07.03.1983 | Angeführte Dokumente: | Recherche | FR1264086 [ ] (WILMOT BREEDEN LTD); | US4098134 [ ] (KONDO OSAMU); | FR2307945 [ ] (KEIPER KG [DE]); | US2718395 [ ] (EHRLICH LOUIS B) |