EP0020251 - DNS-Transfer-Vektor, damit transformierter Wirt, Impfstoff und ihre Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 23.06.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.07.2008 | Anderung - Einspruchsdaten/Daten des Einsprechenden oder des Vertreters des Einsprechenden | veröffentlicht am 27.08.2008 [2008/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Regents of the University of California 300 Lakeside Drive 22nd Floor Oakland, California 94612-3550 / US | [N/P] |
Frühere [1994/11] | Für alle benannten Staaten THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 300 Lakeside Drive, 22nd Floor Oakland, California 94612-3550 / US | ||
Frühere [1993/09] | Für alle benannten Staaten THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Office of Technology Licensing, 2150 Shattuck Avenue, Suite 510 Berkeley, California 94704-1318 / US | ||
Frühere [1984/12] | Für alle benannten Staaten THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 2199 Addison Street Berkeley, California 94720 / US | ||
Frühere [1980/25] | Für alle benannten Staaten THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 2200 University Avenue Berkeley, California 94720 / US | Erfinder | 01 /
Rutter, William J. 80 Everson Street San Francisco California 94131 / US | 02 /
Goodman, Howard Michael 3006 Clay Street San Francisco California 94127 / US | [1980/25] | Vertreter | Martin, Jean-Jacques, et al Cabinet Régimbeau 20, rue de Chazelles 75847 Paris Cedex 17 / FR | [N/P] |
Frühere [1980/25] | Martin, Jean-Jacques, et al Cabinet REGIMBEAU 26, Avenue Kléber F-75116 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 80400722.7 | 23.05.1980 | [1980/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19790041909 | 24.05.1979 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 41909 | US19790107267 | 26.12.1979 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 107267 | [1980/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0020251 | Datum: | 10.12.1980 | Sprache: | EN | [1980/25] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0020251 | Datum: | 20.05.1981 | Sprache: | EN | [1981/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0020251 | Datum: | 13.01.1993 | Sprache: | EN | [1993/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.03.1981 | Klassifikation | IPC: | C12N15/51, C12P21/00, A61K39/29 | [1993/02] | CPC: |
C07K14/005 (EP,US);
C12N1/205 (EP);
A61K39/00 (EP,US);
C12N2730/10122 (EP,US);
C12R2001/19 (EP)
| C-Set: |
C12P21/02, C12N1/205 (US,EP);
C12P21/02, C12R2001/19 (US,EP) |
Frühere IPC [1980/25] | C12N15/00, C12P21/02, A61K39/29 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1980/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DNS-Transfer-Vektor, damit transformierter Wirt, Impfstoff und ihre Herstellung | [1980/25] | Englisch: | DNA transfer vector, host transformed with it, vaccine, and their production | [1980/25] | Französisch: | Vecteur de transfert d'ADN, hôte transformé par celui-ci, vaccin, et leur production | [1980/25] | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Prüfungsverfahren | 18.09.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1981/47] | 13.09.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.03.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.11.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M05) | 06.04.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.12.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.06.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.11.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.05.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.12.1986 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung {1} | 26.03.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M08) | 19.11.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.03.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.07.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 23.09.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.10.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.12.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.02.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 13.07.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.10.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.10.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 02.02.1987 | Beschwerde eingegangen | 07.04.1987 | Begründung eingereicht | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
12.10.1993
21.10.1993
ADMISSIBLE Medeva PLC Marcol Ho. 293 Regent St. London W1R 7PD / GB Vertreter des Einsprechenden Holmes, Michael John Frank B. Dehn & Co. St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | 02
13.10.1993
02.11.1993
ADMISSIBLE Institut Pasteur 25-28 rue du dr. Roux FR-75015 Paris / FR Vertreter des Einsprechenden Gutmann, Ernest Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 3, rue Auber 75009 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2008/35] | |||
Einsprechende(r) | 01
12.10.1993
21.10.1993
ADMISSIBLE Medeva PLC Marcol Ho. 293 Regent St. London W1R 7PD / GB Vertreter des Einsprechenden Holmes, Michael John Frank B. Dehn & Co. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | ||
02
13.10.1993
02.11.1993
ADMISSIBLE Institut Pasteur 25-28 rue du dr. Roux FR-75015 Paris / FR Vertreter des Einsprechenden Gutmann, Ernest Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S. 3, rue Auber 75009 Paris / FR | |||
Frühere [1993/49] | |||
Einsprechende(r) | 01
12.10.1993
21.10.1993
ADMISSIBLE Medeva PLC Marcol Ho. 293 Regent St. London W1R 7PD / GB Vertreter des Einsprechenden Holmes, Michael John Frank B. Dehn & Co. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | ||
02
13.10.1993
02.11.1993
ADMISSIBLE Institut Pasteur 25-28 rue du dr. Roux FR-75015 Paris / FR Vertreter des Einsprechenden Gutmann, Ernest Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A. 3, rue Chauveau-Lagarde F-75008 Paris / FR | |||
Frühere [1993/48] | |||
Einsprechende(r) | 01
12.10.1993
21.10.1993
ADMISSIBLE Medeva PLC Marcol Ho. 293 Regent St. London W1R 7PD / GB Vertreter des Einsprechenden Holmes, Michael John Frank B. Dehn & Co. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | 25.10.1993 | Nr. 02: Hinweis auf Mängel im Einspruch | 12.11.1993 | Nr. 02: Erwiderung auf den Hinweis auf Mängel im Einspruch | 26.11.1993 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 26.07.1994 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 18.07.1995 | Termin der mündlichen Verhandlung | 18.08.1995 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 18.08.1995 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 15.06.2000 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2000/32] | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 17.10.1995 | Beschwerde eingegangen No. T0877/95 | 21.12.1995 | Begründung eingereicht | 15.06.2000 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Bescherde des Patentinhabers zurückgenommen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.04.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.04.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.03.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.04.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.04.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.03.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 18.04.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 17.04.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 17.04.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 22.04.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 27.04.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 22.05.2000 | AT | 23.05.2000 | LU | 23.05.2000 | NL | 23.05.2000 | CH | 31.05.2000 | LI | 31.05.2000 | [2002/45] |
Frühere [2001/51] | CH | 13.01.1993 | |
LI | 13.01.1993 | ||
GB | 22.05.2000 | ||
AT | 23.05.2000 | ||
LU | 23.05.2000 | ||
NL | 23.05.2000 | ||
Frühere [2001/11] | GB | 22.05.2000 | |
AT | 23.05.2000 | ||
LU | 23.05.2000 | ||
NL | 23.05.2000 | ||
Frühere [2001/09] | GB | 22.05.2000 | |
AT | 23.05.2000 | ||
NL | 23.05.2000 | ||
Frühere [2001/08] | AT | 23.05.2000 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [E]FR2444713 (PASTEUR INSTITUT); | [E]EP0013828 (BIOGEN NV [NL]) | Prüfung | EP0128733 |