EP0033045 - Vorgefertigte geradläufige Treppe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.12.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 31.10.2007 [2007/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pace, Raymond 165, Avenue de la Dhuys 93170 Bagnolet / FR | [N/P] |
Frühere [1981/31] | Für alle benannten Staaten Pace, Raymond 165, Avenue de la Dhuys F-93170 Bagnolet / FR | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1981/31] | Vertreter | Dupuy, René Gaston Cabinet René G. Dupuy & Jean M.L. Loyer 14, Rue La Fayette F-75009 Paris / FR | [1981/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 80401852.1 | 23.12.1980 | [1981/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19800001404 | 23.01.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8001404 | [1981/31] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0033045 | Datum: | 05.08.1981 | Sprache: | FR | [1981/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0033045 | Datum: | 28.11.1984 | Sprache: | FR | [1984/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.05.1981 | Klassifikation | IPC: | E04F11/02, E04F11/12 | [1981/31] | CPC: |
E04F11/0255 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1981/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorgefertigte geradläufige Treppe | [1981/31] | Englisch: | Prefabricated straight stairway | [1981/31] | Französisch: | Escalier droit préfabriqué | [1981/31] | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 28.01.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1982/15] | 15.06.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.09.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.10.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.12.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.03.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 14.05.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.08.1984 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.08.1984 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.08.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.12.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 28.11.1984 | NL | 28.11.1984 | SE | 28.11.1984 | BE | 31.12.1984 | [1999/42] |
Frühere [1991/51] | NL | 28.11.1984 | |
SE | 28.11.1984 | ||
BE | 31.12.1984 | ||
Frühere [1989/17] | NL | 28.11.1984 | |
SE | 28.11.1984 | ||
Frühere [1986/15] | NL | 28.11.1984 | Angeführte Dokumente: | Recherche | FR2309685 [ ] | Prüfung | DE2509464 | US3299590 |