EP0031804 - Räumliche Gitterstruktur [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.03.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.03.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.05.1986 [1986/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten UTEMA-TRAVHYDRO S.A. en abrégé TRAVHYDRO 96, Rue Montoyer 1040 Bruxelles / BE | [N/P] |
Frühere [1981/27] | Für alle benannten Staaten UTEMA-TRAVHYDRO S.A. en abrégé TRAVHYDRO 96, Rue Montoyer B-1040 Bruxelles / BE | Erfinder | 01 /
Thonard, François Pierre Av. Eugène Ysaye 14/23 B-4920 Embourg / BE | [1981/27] | Vertreter | Vanderperre, Robert, et al Gevers Livornostraat 7 1060 Brussel / BE | [N/P] |
Frühere [1981/27] | Vanderperre, Robert, et al Bureau Vander Haeghen S.A. Rue Colonel Bourg 108 A B-1040 Bruxelles / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 80870055.3 | 17.12.1980 | [1981/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BE19790198773 | 27.12.1979 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BE 198773 | [1981/27] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0031804 | Datum: | 08.07.1981 | Sprache: | FR | [1981/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0031804 | Datum: | 23.09.1981 | Sprache: | FR | [1981/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0031804 | Datum: | 22.05.1985 | Sprache: | FR | [1985/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.07.1981 | Klassifikation | IPC: | E04B1/19 | [1981/27] | CPC: |
E04B1/1903 (EP);
E04B2001/1927 (EP);
E04B2001/193 (EP);
E04B2001/1933 (EP);
E04B2001/1963 (EP);
E04B2001/1975 (EP);
E04B2001/1984 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, LU, NL [1981/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Räumliche Gitterstruktur | [1981/27] | Englisch: | Spatial lattice structure | [1981/27] | Französisch: | Structure spatiale en treillis | [1981/27] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 10.03.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1982/20] | 29.06.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.10.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.12.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.04.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.08.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 09.11.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.01.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.01.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.02.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.10.1982 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.10.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | GB1350889 [ ] | Prüfung | FR2143644 |