EP0033143 - Verfahren zur Herstellung von Spannschlossmuttern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.08.1983 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schumann, Harro Rüterbruch 20 D-5982 Neuenrade / DE | [1981/31] | Erfinder | 01 /
Kawabata, Yoshio 19-2, Higashi Fujiidera-Cho Fujiidera City Osaka Prefecture / JP | [1981/31] | Vertreter | Strehl, Peter, et al Patentanwälte Strehl Schübel-Hopf & Partner Maximilianstrasse 54 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1983/04] | Strehl, Peter, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Strehl Schübel-Hopf Groening u. Partner Postfach 22 14 55 D-80504 München / DE | ||
Frühere [1981/31] | Strehl, Peter, Dipl.-Ing. K.L. Schiff Dr. A. v. Funer Dipl.-Ing. P. Strehl Dr. U. Schübel-Hopf Dipl.-Ing. D. Ebbinghaus Dr.-Ing. D. Finck Patentanwälte Mariahilfplatz 2 & 3 D-8000 München 90 / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81100505.7 | 23.01.1981 | [1981/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19800007509 | 24.01.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 750980 | [1981/31] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0033143 | Datum: | 05.08.1981 | Sprache: | DE | [1981/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.04.1981 | Klassifikation | IPC: | F16G11/12, B21D53/24, B23P15/00 | [1981/31] | CPC: |
B21D53/24 (EP);
B23P15/00 (EP);
F16G11/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, IT, NL [1981/31] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von Spannschlossmuttern | [1981/31] | Englisch: | Process for manufacturing turnbuckles | [1981/31] | Französisch: | Procédé de fabrication d'écrous-tendeurs | [1981/31] | Akte vernichtet: | 18.06.1989 | Prüfungsverfahren | 23.10.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1982/01] | 15.11.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.04.1983 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1983/41] | 09.07.1983 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1983/41] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.1983 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US3065006 [ ] |