EP0039777 - Synchronkupplung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 18.04.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thyssen Edelstahlwerke AG August-Thyssen-Strasse 1 40211 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1981/46] | Für alle benannten Staaten Thyssen Edelstahlwerke AG August-Thyssen-Strasse 1 D-40211 Düsseldorf / DE | Erfinder | 01 /
Sobottka, Gert, Dr.-Ing. Gräfin-Kielmanseggestrasse 4 D-4670 Cappenberg / DE | 02 /
Hübner, Klaus-Dieter, Dr.-Ing. Lenaustrasse 14 D-3300 Braunschweig / DE | [1981/46] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81102559.2 | 04.04.1981 | [1981/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19803018186 | 13.05.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3018186 | [1981/46] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0039777 | Datum: | 18.11.1981 | Sprache: | DE | [1981/46] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0039777 | Datum: | 30.06.1982 | Sprache: | DE | [1982/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.04.1982 | Klassifikation | IPC: | H02K49/06 | [1981/46] | CPC: |
H02K49/106 (EP);
H02K49/043 (EP);
H02K49/046 (EP);
H02K5/128 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, FR, GB, LI, NL [1981/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Synchronkupplung | [1981/46] | Englisch: | Synchronous coupling | [1981/46] | Französisch: | Accouplement synchrone | [1981/46] | Akte vernichtet: | 14.07.1990 | Prüfungsverfahren | 22.12.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1983/14] | 23.12.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.04.1984 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1984/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.03.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | FR1315940 [ ]; | US3027472 [ ]; | DE1704295U [ ] |