EP0043914 - Schalteinrichtung zum verzögerten Schalten eines Verbrauchers [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.07.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für:FR
GB
IT
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | Für:AT
Siemens Bauelemente 0HG Siemensstrasse 43 8530 Deutschlandsberg / AT | [N/P] |
Frühere [1982/03] | Für:FR
GB
IT
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | ||
Für:AT
Siemens Bauelemente 0HG Siemensstrasse 43 A-8530 Deutschlandsberg / AT | Erfinder | 01 /
Jerney, Rudolf Jagdfeldring 81 D-8013 Haar / DE | 02 /
Kahr, Werner Czerwenyweg 3 A-8530 Deutschlandsberg / AT | [1982/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81104473.4 | 10.06.1981 | [1982/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19803029796 | 06.08.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3029796 | DE19803023407 | 23.06.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3023407 | [1982/03] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0043914 | Datum: | 20.01.1982 | Sprache: | DE | [1982/03] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0043914 | Datum: | 09.06.1982 | Sprache: | DE | [1982/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.04.1982 | Klassifikation | IPC: | H01C7/02, H01C1/02, H04N9/29 | [1982/03] | CPC: |
H01C7/022 (EP);
H01C1/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, FR, GB, IT [1982/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schalteinrichtung zum verzögerten Schalten eines Verbrauchers | [1982/03] | Englisch: | Delay switching device | [1982/03] | Französisch: | Dispositif de commutation temporisé | [1982/03] | Akte vernichtet: | 14.07.1990 | Prüfungsverfahren | 28.10.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1982/03] | 06.10.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.02.1984 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1984/38] | 22.03.1984 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1984/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.05.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US4164000 [ ]; | AT351611B [ ]; | FR2404332 [ ] |