EP0047836 - Spaltfilter [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.04.1984 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.04.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 27.06.1984 [1984/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Klöckner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft Nikolaus-August-Otto-Allee 2 D-51149 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [1982/12] | Für alle benannten Staaten Klöckner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft Nikolaus-August-Otto-Allee 2 D-51149 Köln / DE | Erfinder | 01 /
Hünten, Dieter, Dipl.-Ing. Weyerhardt 11 D-5060 Bergisch Gladbach 1 / DE | [1982/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81105589.6 | 16.07.1981 | [1982/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19803034678 | 13.09.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3034678 | [1982/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0047836 | Datum: | 24.03.1982 | Sprache: | DE | [1982/12] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0047836 | Datum: | 06.10.1982 | Sprache: | DE | [1982/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0047836 | Datum: | 15.06.1983 | Sprache: | DE | [1983/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.08.1982 | Klassifikation | IPC: | B01D25/18, B01D33/10 | [1982/12] | CPC: |
B01D29/15 (EP,US);
B01D29/44 (EP,US);
B01D29/6476 (EP,US);
B01D29/682 (EP,US);
B01D29/688 (EP,US);
B01D29/70 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI, SE [1982/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Spaltfilter | [1982/12] | Englisch: | Edge filter | [1982/12] | Französisch: | Filtre à arêtes | [1982/12] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 29.10.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1982/12] | 15.11.1982 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 10.12.1982 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.01.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.01.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.03.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1984/26] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB688265 (CHARLES SAMUEL GARLAND, et al); | [A]FR2204443 (HAGIHARA TADASHI [JP]); | [A]FR1227991 (GEN ENGINEERING COMPANY AB); | [A]FR1213274 (PREP IND COMBUSTIBLES) |