EP0044569 - Zusammen- und auffaltbares Gerät oder Werkzeugträger, insb. für landwirtschaftliche Maschinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1982/04] | Zusammen- oder auffaltbares Gerät oder Werkzeugträger, insb. für landwirtschaftliche Maschinen | ||
[1984/24] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.04.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.04.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.06.1985 [1985/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Deere & Company One John Deere Place Moline, IL 61265 / US | [N/P] |
Frühere [1982/04] | Für alle benannten Staaten DEERE & COMPANY 1 John Deere Road Moline, Illinois 61265 / US | Erfinder | 01 /
Winter, David Carl 57th Ave 5550 N.W. Des Moines Iowa 50323 / US | [1982/04] | Vertreter | Fricke, Joachim, et al Döring, Einsel, Leonhard, Fricke Patentanwälte Josephspitalstrasse 7 D-80331 München / DE | [N/P] |
Frühere [1982/04] | Fricke, Joachim, Dr., et al Döring, Einsel, Leonhard, Fricke Patentanwälte Josephspitalstrasse 7 D-80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81105817.1 | 23.07.1981 | [1982/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19800171591 | 23.07.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 171591 | [1982/04] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0044569 | Datum: | 27.01.1982 | Sprache: | DE | [1982/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0044569 | Datum: | 13.06.1984 | Sprache: | DE | [1984/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.10.1981 | Klassifikation | IPC: | A01B73/00 | [1982/04] | CPC: |
A01B73/044 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1982/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zusammen- und auffaltbares Gerät oder Werkzeugträger, insb. für landwirtschaftliche Maschinen | [1984/24] | Englisch: | Folding and unfolding implement or tool bar, particularly for agricultural machines | [1984/24] | Französisch: | Appareil et porte-outils repliable ou dépliable, en particulier pour machines agricoles | [1984/24] |
Frühere [1982/04] | Zusammen- oder auffaltbares Gerät oder Werkzeugträger, insb. für landwirtschaftliche Maschinen | ||
Frühere [1982/04] | Folding or unfolding implement or tool bar, particularly for agricultural machines | ||
Frühere [1982/04] | Appareil ou porte-outils repliable ou dépliable, en particulier pour machines agricoles | Akte vernichtet: | 15.01.2000 | Prüfungsverfahren | 05.01.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1982/12] | 16.11.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.02.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.09.1983 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 22.11.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.02.1984 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.02.1984 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.03.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1985/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.07.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US4030551 [ ] (BOETTO CHARLES, et al); | US3797580 [ ] (ROTH R); | US4151886 [ ] (BOETTO CHARLES [US], et al); | GB1531403 [ ] (INT HARVESTER CO) |