EP0049764 - Inkrementale Längen- oder Winkelmesseinrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.06.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 12.08.1987 [1987/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dr. Johannes Heidenhain GmbH Postfach 12 60 83292 Traunreut / DE | [N/P] |
Frühere [1982/16] | Für alle benannten Staaten Dr. Johannes Heidenhain GmbH Postfach 12 60 D-83292 Traunreut / DE | Erfinder | 01 /
Nelle, Günther, Dr.-Ing. Eichenweg 12 D-8221 Bergen / DE | [1982/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81107126.5 | 10.09.1981 | [1982/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19803037810 | 07.10.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3037810 | [1982/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0049764 | Datum: | 21.04.1982 | Sprache: | DE | [1982/16] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0049764 | Datum: | 16.11.1983 | Sprache: | DE | [1983/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0049764 | Datum: | 20.08.1986 | Sprache: | DE | [1986/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.09.1983 | Klassifikation | IPC: | G01D5/26, G01D5/36, G01D5/245 | [1983/42] | CPC: |
G01D5/36 (EP,US)
|
Frühere IPC [1982/16] | G01D5/26 | Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1982/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Inkrementale Längen- oder Winkelmesseinrichtung | [1982/16] | Englisch: | Incremental length or angle measuring device | [1982/16] | Französisch: | Dispositif de mesure incrémental des longueurs ou des angles | [1982/16] | Prüfungsverfahren | 05.11.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1984/03] | 21.12.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.04.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.09.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 27.11.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.01.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 27.01.1986 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.02.1986 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.02.1986 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.05.1987 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1987/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.08.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.08.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.08.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]DE2540412 (HEIDENHAIN GMBH DR JOHANNES); | [Y]US4097734 (ERICKSON KENT E); | [P]DE2948854 (HEIDENHAIN GMBH DR JOHANNES [DE]) | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 19, Nr. 8, Januar 1977, Seiten 2872-2873, New York, USA; B.C. DILLON et al.: "Dual-scale travel sensor". | Prüfung | - Prospekt der Firma Dr. Johannes Heidenhain GmbH, Traunreut, "Fertigungsprogramm 1973" und "Numerische Positionsanzeige", Sept. 1977 |