EP0049878 - Mechanische Spanneinrichtung für rotierende Backenfutter oder Spannzangen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.01.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.10.1991 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 18.12.1991 [1991/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1982/16] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Krause, Dieter Ravensburger Ring 65 D-8000 München 60 / DE | [1982/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81108141.3 | 09.10.1981 | [1982/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19803038208 | 09.10.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3038208 | [1982/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0049878 | Datum: | 21.04.1982 | Sprache: | DE | [1982/16] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0049878 | Datum: | 11.08.1982 | Sprache: | DE | [1982/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0049878 | Datum: | 29.02.1984 | Sprache: | DE | [1984/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.06.1982 | Klassifikation | IPC: | B23B31/26, B23B31/20 | [1982/16] | CPC: |
B23B31/24 (EP,US);
Y10T279/22 (EP,US);
Y10T279/35 (EP,US);
Y10T409/309464 (EP,US);
Y10T74/18936 (EP,US);
Y10T74/20006 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, FR, GB, LI, NL, SE [1982/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mechanische Spanneinrichtung für rotierende Backenfutter oder Spannzangen | [1982/16] | Englisch: | Mechanical clamping device for rotary jaw chucks or collets | [1982/16] | Französisch: | Dispositif de serrage mécanique pour mandrins à mors ou pinces de serrage à rotation | [1982/16] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 09.10.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1982/16] | 10.05.1983 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 09.08.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.08.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.08.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.11.1984 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1985/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.10.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 09.10.1984 | SE | 10.10.1984 | BE | 31.10.1984 | CH | 31.10.1984 | LI | 31.10.1984 | [1991/51] |
Frühere [1989/17] | AT | 09.10.1984 | |
SE | 10.10.1984 | ||
CH | 31.10.1984 | ||
LI | 31.10.1984 | ||
Frühere [1988/13] | AT | 09.10.1984 | |
SE | 10.10.1984 | ||
Frühere [1986/47] | AT | 09.10.1984 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US1348740 (GEORGE REISINGER); | [A]US2479973 (SCOTT JAMES Y, et al); | [A]CH289772 (MARCHNER LUDWIG [DE]); | [A]US2675240 (BALSIGER HAROLD E); | [A]DE1752732 |