EP0052325 - Frisiergerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.01.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.01.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.02.1986 [1986/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bauer, Rudolf Königstrasse 84 70173 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1982/21] | Für alle benannten Staaten Bauer, Rudolf Königstrasse 84 D-70173 Stuttgart / DE | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1982/21] | Vertreter | Dreiss, Uwe, et al DREISS Patentanwälte PartG mbB Gerokstrasse 1 70188 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [1982/21] | Dreiss, Uwe, Dr. jur. Dipl.-Ing. M.Sc., et al Patentanwälte Dreiss, Hosenthien & Fuhlendorf Gerokstrasse 6 D-70188 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81109583.5 | 10.11.1981 | [1982/21] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19803043470 | 18.11.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3043470 | [1982/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0052325 | Datum: | 26.05.1982 | Sprache: | DE | [1982/21] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0052325 | Datum: | 14.09.1983 | Sprache: | DE | [1983/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0052325 | Datum: | 20.02.1985 | Sprache: | DE | [1985/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.07.1983 | Klassifikation | IPC: | A45D20/10 | [1982/21] | CPC: |
A45D20/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT [1982/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Frisiergerät | [1982/21] | Englisch: | Hair-dressing apparatus | [1982/21] | Französisch: | Appareil de coiffure | [1982/21] | Prüfungsverfahren | 03.10.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/51] | 13.07.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 08.08.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.11.1984 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.11.1984 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.11.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.11.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.11.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3213860 (MIZELL LOUIS R, et al); | [A]US3894547 (SCIVOLETTO JOSEPH P); | [A]US3901249 (RUSSELL LESLIE JOHN); | [A]DE7519754U ; | [A]DE2502821 (LIEDTKE DIETER W); | [A]FR2320711 (DROIN MICHEL [FR]); | [AD]DE2754304 (POGGETTI PIETRO); | [A]DE2850515 (BRAUN AG) |