EP0067904 - Verfahren zur Modifizierung der Farbstoffaffinität von Cellulosefasern enthaltenden Strukturen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.05.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.05.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 02.07.1986 [1986/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toppan Printing Co., Ltd. 5-1, 1-chome, Taito Taito-ku Tokyo 110-0016 / JP | [N/P] |
Frühere [1982/52] | Für alle benannten Staaten Toppan Printing Co., Ltd. 5-1, 1-chome, Taito Taito-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Fujiu, Takahiro 2-2-4, Kanasugidai Funabashi-shi Chiba-ken / JP | 02 /
Nakajima, Masao 4-19-6, Sendagaya Shibuya-ku Tokyo / JP | 03 /
Okano, Shigeru 2-17-1, Nishikubo Musashino-shi Tokyo / JP | [1982/52] | Vertreter | Müller, Hans-Jürgen, et al Müller Schupfner & Partner Patentanwälte Bavariaring 11 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1983/10] | Müller, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing., et al Müller, Schupfner & Gauger Postfach 10 11 61 D-80085 München / DE | ||
Frühere [1982/52] | Müller, Hans-Jürgen, Dipl.-Ing. Patentanwälte Dipl.Ing. Hans-Jürgen Müller Dipl.-Chem. Dr. Gerhard Schupfner Dipl.-Ing. Hans-Peter Gauger Lucile-Grahn-Strasse 38 D-8000 München 80 / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81109596.7 | 10.11.1981 | [1982/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19810092043 | 15.06.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 9204381 | JP19810094925 | 19.06.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 9492581 | [1982/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0067904 | Datum: | 29.12.1982 | Sprache: | EN | [1982/52] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0067904 | Datum: | 26.01.1983 | Sprache: | EN | [1983/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0067904 | Datum: | 03.07.1985 | Sprache: | EN | [1985/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.11.1982 | Klassifikation | IPC: | D06M13/26, D06P5/22, D06P3/60, D06P3/82, D06M10/00, D06M15/423, D06Q1/02 | [1985/27] | CPC: |
D06P5/005 (EP,US);
D06B11/0089 (EP);
D06M13/256 (EP,US);
D06P5/22 (EP,US);
Y10S8/918 (US)
|
Frühere IPC [1982/52] | D06M13/26, D06P5/22, D06P3/60, D06P3/82, D06M10/00, D06M15/54, D06Q1/02 | Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1982/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Modifizierung der Farbstoffaffinität von Cellulosefasern enthaltenden Strukturen | [1982/52] | Englisch: | Method of modifying the dye affinity of cellulose fiber-containing structure | [1982/52] | Französisch: | Procédé de modification de l'affinité tinctoriale de structures contenant des fibres de cellulose | [1982/52] | Prüfungsverfahren | 24.03.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1983/23] | 16.01.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.05.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.08.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 07.11.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.02.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.02.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 04.04.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.09.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.10.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]GB241854 (CHEM FAB VORMALS SANDOZ); | [A]BE650870 ; | [A]FR1484596 (BASF AG); | [Y]GB1441203 (HEBERLEIN & CO AG); | [A]FR2302375 (SHIKIBO LTD [JP]); | [A]FR2340394 (SANDO IRON WORKS CO [JP]); | [YD]GB2035386 (TOPPAN PRINTING CO LTD) |