blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP0054881

EP0054881 - Eckbeschlag für Frachtcontainer [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  22.08.1985
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip22.08.1985Kein Einspruch fristgerecht eingelegtveröffentlicht am 23.10.1985 [1985/43]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH
Ringstrasse Postfach 20
D-57586 Weitefeld / DE
[N/P]
Frühere [1982/26]Für alle benannten Staaten
Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH
Ringstrasse Postfach 20
D-57586 Weitefeld / DE
Erfinder01 / Gerhard, Helmut
im Schlosssteinchen 23
D-5241 Weitefeld / DE
[1982/26]
VertreterStrehl, Peter, et al
Patentanwälte
Strehl Schübel-Hopf & Partner
Maximilianstrasse 54
80538 München / DE
[N/P]
Frühere [1983/39]Strehl, Peter, Dipl.-Ing., et al
Patentanwälte Strehl Schübel-Hopf Groening u. Partner Postfach 22 14 55
D-80504 München / DE
Frühere [1982/26]Strehl, Peter, Dipl.-Ing.
K.L. Schiff Dr. A. v. Funer Dipl.-Ing. P. Strehl Dr. U. Schübel-Hopf Dipl.-Ing. D. Ebbinghaus Dr.-Ing. D. Finck Patentanwälte Mariahilfplatz 2 & 3
D-8000 München 90 / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag81110432.214.12.1981
[1982/26]
Prioritätsnummer, PrioritätstagDE1980304871823.12.1980         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3048718
DE1981311625423.04.1981         Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3116254
[1982/26]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP0054881
Datum:30.06.1982
Sprache:DE
[1982/26]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP0054881
Datum:24.10.1984
Sprache:DE
[1984/43]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP31.03.1982
KlassifikationIPC:B65D90/00
[1982/26]
CPC:
B65D90/0026 (EP,US); B65D90/0033 (EP,US); Y10T24/28 (EP,US)
Benannte VertragsstaatenBE,   FR,   GB,   IT,   NL,   SE [1982/26]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Eckbeschlag für Frachtcontainer[1982/26]
Englisch:Corner fittings for freight containers[1982/26]
Französisch:Pièces de coin pour un conteneur de marchandises[1982/26]
Prüfungsverfahren29.04.1982Prüfungsantrag gestellt  [1982/28]
21.10.1983Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: )
17.04.1984Ankündigung der Patenterteilung
27.07.1984Erteilungsgebühr entrichtet
27.07.1984Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Einspruch (Einsprüche)25.07.1985Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1985/43]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
22.12.1983Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:RechercheDE2159856  [ ];
 DE1952581  [ ] (WITTMANN AG GUSSTAHLWERK)
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.