EP0055857 - Erhöhung der Wirksamkeit topischer Präparate [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 14.11.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten UNION CARBIDE CORPORATION 39 Old Ridgebury Road Danbury Connecticut 06817 / US | [N/P] |
Frühere [1982/28] | Für alle benannten Staaten UNION CARBIDE CORPORATION 39 Old Ridgebury Road Danbury Connecticut 06817 / US | Erfinder | 01 /
Leung, Pak Sang 15 Woodland Road Highland Mills New York 10930 / US | 02 /
Goddard, Errol Desmond 349 Pleasant Lane Haworth New Jersey 17641 / US | [1982/28] | Vertreter | Wuesthoff, Franz, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [1982/28] | Wuesthoff, Franz, Dr.-Ing., et al Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 D-81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81110825.7 | 29.12.1981 | [1982/28] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19800221504 | 30.12.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 221504 | [1982/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0055857 | Datum: | 14.07.1982 | Sprache: | EN | [1982/28] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0055857 | Datum: | 03.08.1983 | Sprache: | EN | [1983/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.05.1983 | Klassifikation | IPC: | A61K7/42, A61K9/70, A01N25/10, C08K5/00 | [1982/28] | CPC: |
A61Q17/04 (EP);
A01N25/24 (EP);
A61K8/445 (EP);
A61K8/731 (EP);
A61K8/8129 (EP);
A61K8/817 (EP);
| C-Set: |
A61L26/0023, C08L1/08 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1982/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Erhöhung der Wirksamkeit topischer Präparate | [1982/28] | Englisch: | Potentiation of topical compositions | [1982/28] | Französisch: | Augmentation de l'activité de compositions topiques | [1982/28] | Akte vernichtet: | 14.04.1993 | Prüfungsverfahren | 26.10.1983 | Prüfungsantrag gestellt [1984/03] | 22.03.1985 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 21.10.1985 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.07.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 05.09.1986 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.11.1986 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 23.03.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.08.1987 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Formalprüfung [1988/01] | 13.08.1987 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [1988/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.09.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.09.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.09.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3832310 ; | [X]FR2199971 ; | [XD]US3895104 ; | [Y]FR2268516 ; | [XP]EP0041654 | [Y] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 90, no. 16, 16th April 1979, page 364, cols. 1-2, no. 127391s, Columbus Ohio (USA); | [Y] - H.FEY: "Wörterbuch der Kosmetik", 1974, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart (DE); | [Y] - "The Merck Index", 9th Edition, 1976, Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., (USA); |