EP0048059 - Polymerzusammensetzung von Pfropfcopolymeren aus Styrol und Acrylnitril gepfropft auf Kautschuk [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1982/12] | Polymerzusammensetzung | ||
[1986/01] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.10.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.03.1987 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 13.05.1987 [1987/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STAMICARBON B.V. Mijnweg 1 NL-6167 AC Geleen / NL | [1982/12] | Erfinder | 01 /
Van Bokhoven, Petrus Hubertus Maria Steinhartstraat 9 NL-6174 RH Sweikhuizen / NL | 02 /
Van der Loos, Jozef Lambertus Maria Rijksweg Zuid 146 NL-6134 AE Sittard / NL | 03 /
Tijssen, Jan Alexanderstraat 40 NL-6176 BR Spaubeek / NL | 04 /
Hoen, Johannes Gerardus Prevotlaan 9 NL-6132 BM Sittard / NL | [1982/12] | Vertreter | Hoogstraten, Willem Cornelis R., et al DSM Patents & Trademarks Office Geleen Postbus 9 6160 MA Geleen / NL | [N/P] |
Frühere [1986/41] | Hoogstraten, Willem Cornelis Roeland, et al OCTROOIBUREAU DSM Postbus 9 NL-6160 MA Geleen / NL | ||
Frühere [1982/12] | Hatzmann, Marinus Jan OCTROOIBUREAU DSM P.O.Box 9 NL-6160 MA Geleen / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81200998.3 | 09.09.1981 | [1982/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19800005110 | 11.09.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 8005110 | [1982/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0048059 | Datum: | 24.03.1982 | Sprache: | EN | [1982/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0048059 | Datum: | 02.01.1986 | Sprache: | EN | [1986/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.12.1981 | Klassifikation | IPC: | C08L55/02, C08L51/04, C08L25/12, C08L25/16 | [1982/12] | CPC: |
C08L25/16 (EP);
C08L51/04 (EP);
C08L55/02 (EP)
| C-Set: |
C08L25/16, C08L2666/24 (EP);
C08L51/04, C08L2666/02 (EP);
C08L55/02, C08L2666/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1982/23] |
Frühere [1982/12] | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Polymerzusammensetzung von Pfropfcopolymeren aus Styrol und Acrylnitril gepfropft auf Kautschuk | [1986/01] | Englisch: | Polymer composition of graft copolymers of styrene and acrylonitrile on a rubber | [1986/01] | Französisch: | Composition polymère des polymères greffés de styrene et d'acrylonitrile sur un caoutchouc | [1986/01] |
Frühere [1982/12] | Polymerzusammensetzung | ||
Frühere [1982/12] | Polymer composition | ||
Frühere [1982/12] | Composition polymère | Prüfungsverfahren | 09.09.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1982/12] | 05.01.1982 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) LU | 16.03.1982 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 11.05.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.08.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.05.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 27.06.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.02.1985 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 20.05.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.07.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.07.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.10.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.09.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.09.1985 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 09.10.1981 | LU   M02   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 02.01.1986 | [1987/20] | Angeführte Dokumente: | Recherche | FR2268832 [ ] (BAYER AG [DE]); | FR2268833 [ ] (BAYER AG [DE]); | US3928494 [ ] (ALIBERTI VINCENT A) | Prüfung | EP0044101 |