EP0037710 - Thiazol-Derivate [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.06.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.06.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.08.1985 [1985/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten JOHN WYETH & BROTHER LIMITED Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire, SL6 0PH / GB | [N/P] |
Frühere [1981/41] | Für alle benannten Staaten JOHN WYETH & BROTHER LIMITED Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire, SL6 0PH / GB | Erfinder | 01 /
Cavalla, John Frederick 105 The Grove Isleworth Middlesex / GB | 02 /
Franklin, Richard Arthur 17 Chaseside Avenue Twyford Reading Berkshire / GB | [1981/41] | Vertreter | Wileman, David Francis, et al C/o John Wyeth and Brother Limited Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 OPH / GB | [N/P] |
Frühere [1981/41] | Wileman, David Francis, et al c/o John Wyeth and Brother Limited Huntercombe Lane South Taplow Maidenhead Berkshire SL6 OPH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81301428.9 | 02.04.1981 | [1981/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19800011251 | 03.04.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8011251 | GB19800013860 | 26.04.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8013860 | [1981/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0037710 | Datum: | 14.10.1981 | Sprache: | EN | [1981/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0037710 | Datum: | 01.08.1984 | Sprache: | EN | [1984/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.07.1981 | Klassifikation | IPC: | C07D277/30, A61K31/425 | [1981/41] | CPC: |
C07D277/30 (EP,KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, NL, SE [1981/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Thiazol-Derivate | [1981/41] | Englisch: | Thiazole derivatives | [1981/41] | Französisch: | Dérivés du thiazole | [1981/41] | Prüfungsverfahren | 26.10.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1981/52] | 15.09.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.01.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.06.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 18.07.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.11.1983 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 10.01.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.04.1984 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.04.1984 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.05.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1985/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.03.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.01.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US3539585 [ ] (SULKOWSKI THEODORE S, et al) | [ ] - CHEMICAL ABSTRACTS, Vol. 89, No. 17, October 23, 1978 page 12, Abstract 140156t Columbus. Ohio, USA PEDRAZZINI S. "Epicutaneous Absorption of Fentiazac" & Boll. Chim. Farm. 1978, 117(1) 19-36. * whole Abstract * | [ ] - Journal of Medicinal Chemistry, Vol. 17, No. 11, November 1974, K. BROWN et al. "Nonsteroidal Antiinflammatory Agents 1,2,4-Diphenylthiazole-5 Acetic Acid and Related Compounds", pages 1177-1181. * pages 1178-1180 * | [ ] - CHEMICAL ABSTRACTS, Vol. 93, No. 19, November 10, 1980 page 12, Abstract 179303w Columbus, Ohio, USA S. FUMERO et al. "Metabolism of Fentiazac" & Arzneim.-Forsch. 1980, 30(8) 1253-6 * whole Abstract * | Prüfung | FR950290 | FR6190M | GB1137529 | GB1145884 | FR1561433 | GB1262292 | FR2096994 | FR2146575 | GB1574583 |