Benannte Vertragsstaaten | AT | | DE | | NL | | SE | | Prüfungsverfahren | 10.04.1984 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.03.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.01.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Europäisches Patent erteilt | 01.08.1984 | Einspruchsverfahren | 03.05.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.08.1985 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 07.08.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 14.10.1981 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | AT DE NL SE | | Datum des Ereignisses: | 01.08.1984 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Designated State(s): | AT DE NL SE | | Datum des Ereignisses: | 30.12.1981 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19811026 | | Datum des Ereignisses: | 01.08.1984 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 8779 | Country of Ref Document: | AT | DATE OF REF DOCUMENT: | 19840815 | Kind Code of Ref Document: | T | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 06.09.1984 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 3165175 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19840906 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 31.01.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | SE: EUROPEAN PATENT IN FORCE IN SWEDEN | Ref Document Number: | 81301428.9 | Format of Ref Document F/P: | F | | Datum des Ereignisses: | 01.06.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | NL: CEASED DUE TO REACHING THE MAXIMUM LIFETIME OF A PATENT | Effective DATE: | 20010402 | | Datum des Ereignisses: | 18.06.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | SE: EUROPEAN PATENT HAS LAPSED | Ref Document Number: | 81301428.9 | Format of Ref Document F/P: | F | | Datum des Ereignisses: | 02.04.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | AT | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION | Effective DATE: | 20010402 | | Datum des Ereignisses: | 02.04.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF EXPIRATION OF PROTECTION | Effective DATE: | 20010402 | | Datum des Ereignisses: | 29.04.2001 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Free Format Text: | THE PATENT HAS BEEN ANNULLED BY A DECISION OF A NATIONAL AUTHORITY | Effective DATE: | 20010429 | | Datum des Ereignisses: | 14.03.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | AT | Payment DATE: | 20000314 | Year of Fee Payment: | 20 | | Datum des Ereignisses: | 27.04.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20000427 | Year of Fee Payment: | 20 | | Datum des Ereignisses: | 20.03.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Payment DATE: | 20000320 | Year of Fee Payment: | 20 | | Datum des Ereignisses: | 05.04.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Payment DATE: | 20000405 | Year of Fee Payment: | 20 | | Datum des Ereignisses: | 02.06.1984 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 15.08.1981 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 03.06.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 03.06.1985 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |