EP0039152 - Bandschnitteinrichtung für Signalaufzeichnungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 09.09.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.04.2015 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 20.05.2015 [2015/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 7-35 Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo 141 / JP | [N/P] |
Frühere [1982/48] | Für alle benannten Staaten SONY CORPORATION 7-35 Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo 141 / JP | ||
Frühere [1981/44] | Für alle benannten Staaten SONY CORPORATION 7-35 Kitashinagawa-6 Shinagawa-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Menezes, William A. 2478 Alvin Street Mountain View California 94043 / US | 02 /
Kuper, Douglas D. 55 Christopher Avenue Campbell California 95008 / US | [1981/44] | Vertreter | Haigh, Charles Roy, et al J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [1981/44] | Haigh, Charles Roy, et al J.A. KEMP & CO. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81301518.7 | 07.04.1981 | [1981/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19800139747 | 11.04.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 139747 | [1981/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0039152 | Datum: | 04.11.1981 | Sprache: | EN | [1981/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0039152 | Datum: | 09.01.1985 | Sprache: | EN | [1985/02] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0039152 | Datum: | 25.10.1989 | Sprache: | EN | [1989/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.07.1981 | Klassifikation | IPC: | G11B5/86, H04N5/78 | [1981/44] | CPC: |
G11B27/34 (EP,US);
G11B27/028 (EP,US);
G11B2220/90 (EP,US);
G11B27/024 (EP,US);
G11B27/36 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, GB, NL [1981/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Bandschnitteinrichtung für Signalaufzeichnungen | [1981/44] | Englisch: | Editing apparatus for recorded signals | [1981/44] | Französisch: | Dispositif de montage pour enregistrements de signaux | [1981/44] | Prüfungsverfahren | 08.04.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1982/24] | 14.01.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.05.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.11.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.02.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.04.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 29.06.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.09.1984 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.09.1984 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
09.10.1985
22.10.1985
ADMISSIBLE AEG Aktiengesellschaft Berlin und Frankfurt PTL D-60591 Frankfurt / DE | [1985/51] | 14.11.1985 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 16.05.1986 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 18.06.1986 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M04) | 18.10.1986 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 22.01.1987 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 25.04.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 12.06.1987 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M06) | 10.12.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 22.02.1989 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 06.03.1989 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 26.05.1989 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 16.08.1989 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.04.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.04.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | |||
Frühere [1990/42] | AT | 09.01.1985 | Angeführte Dokumente: | Recherche | DE2205893 [ ] (COLUMBIA BROADCASTING SYST INC); | DE2702780 [ ] (SONY CORP); | DE2837111 [ ] (SONY CORP); | DE2848062 [ ] (SONY CORP) |