EP0038650 - Produktionsanlagen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.11.1982 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HALL AUTOMATION LIMITED Marconi House New Street Chelmsford Essex CM1 1PL / GB | [N/P] |
Frühere [1981/43] | Für alle benannten Staaten HALL AUTOMATION LIMITED Marconi House New Street Chelmsford Essex CM1 1PL / GB | Erfinder | 01 /
Hall, Douglas Cresswell 3, Canons Close Radlett Hertfordshire / GB | [1981/43] | Vertreter | Hooper, John Peter Lindesay Marconi House New Street Chelmsford, Essex CM1 1PL / GB | [1981/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81301547.6 | 08.04.1981 | [1981/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19800012644 | 17.04.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8012644 | [1981/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0038650 | Datum: | 28.10.1981 | Sprache: | EN | [1981/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.08.1981 | Klassifikation | IPC: | B05B13/04, B05B13/06, B25J9/00 | [1981/43] | CPC: |
B05B13/0609 (EP);
B05B13/0452 (EP);
B25J9/0093 (EP);
G05B2219/42186 (EP);
G05B2219/45013 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, IT, NL, SE [1981/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Produktionsanlagen | [1981/43] | Englisch: | Production line systems | [1981/43] | Französisch: | Lignes de production | [1981/43] | Akte vernichtet: | 19.02.1989 | Prüfungsverfahren | 23.07.1982 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1983/01] | 06.10.1982 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1983/01] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | GB2002142 [ ]; | GB2013934 [ ]; | FR2397234 [ ]; | JPS52117938 [ ]; | US3283918 [ ]; | JPS533438 [ ]; | US3952699 [ ] |