EP0044654 - Tankverschluss [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.09.1983 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für:GB
IT
SE
Ford Motor Company Limited Eagle Way Brentwood Essex CM13 3BW / GB | Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 50725 Köln / DE | Für:FR
FORD FRANCE SOCIETE ANONYME 344 Avenue Napoléon Bonaparte B.P. 307 92506 Rueil Malmaison Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [1982/36] | Für:GB
IT
SE
FORD MOTOR COMPANY LIMITED Eagle Way Brentwood, Essex CM13 3BW / GB | ||
Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT D-50725 Köln / DE | |||
Für:FR
FORD FRANCE SOCIETE ANONYME 344 Avenue Napoléon Bonaparte B.P. 307 F-92506 Rueil Malmaison Cedex / FR | |||
Frühere [1982/23] | Für:GB
IT
SE
FORD MOTOR COMPANY LIMITED Eagle Way Brentwood, Essex CM13 3BW / GB | ||
Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT D-50725 Köln / DE | |||
Für:FR
FORD FRANCE SOCIETE ANONYME 344 Avenue Napoléon Bonaparte B.P. 307 F-92506 Rueil Malmaison Cedex / FR | |||
Frühere [1982/04] | Für:GB
IT
SE
FORD MOTOR COMPANY LIMITED Eagle Way Brentwood Essex CM13 3BW / GB | ||
Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT Ottoplatz 2 Postfach 210369 D-5000 Köln 21 / DE | |||
Für:FR
FORD FRANCE SOCIETE ANONYME 344 Avenue Napoléon Bonaparte B.P. 307 F-92506 Rueil Malmaison Cedex / FR | Erfinder | 01 /
Ellis, Peter Joseph 26 Drake Close Thundersley Benfleet Essex / GB | 02 /
Maguire, Philip Macarten 32 Brendon Laindon Basildon Essex / GB | 03 /
Ewers, Peter G. 6 Poplar Close South Woodham Ferrers Essex / GB | [1982/04] | Vertreter | Drakeford, Robert William, et al Ford Motor Company Limited 15/448, Research & Engineering Centre Laindon Basildon Essex SS15 6EE / GB | [N/P] |
Frühere [1982/04] | Drakeford, Robert William, et al Ford Motor Company Limited 15/448, Research & Engineering Centre Laindon Basildon Essex SS15 6EE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81303073.1 | 06.07.1981 | [1982/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19800023563 | 18.07.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8023563 | [1982/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0044654 | Datum: | 27.01.1982 | Sprache: | EN | [1982/04] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0044654 | Datum: | 08.09.1982 | Sprache: | EN | [1982/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.07.1982 | Klassifikation | IPC: | B60K15/04, B65D51/00, B65D51/24 | [1982/04] | CPC: |
B60K15/0406 (EP);
B60K15/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1982/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tankverschluss | [1982/04] | Englisch: | Fuel tank closure | [1982/04] | Französisch: | Bouchon de réservoir à carburant | [1982/04] | Akte vernichtet: | 18.06.1989 | Prüfungsverfahren | 03.06.1983 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1983/46] | 15.08.1983 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1983/46] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 08.03.1983 | M02   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.08.1983 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4034337 ; | [A]US3915491 ; | [A]US2004872 ; | [A]US4010967 ; | [A]US2407439 |