EP0052925 - Verfahren und Anlage zur Behandlung körnigen oder pulverförmigen Rohmaterials [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Einspruchsverfahren beendet Status aktualisiert am 05.05.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.10.1994 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 07.12.1994 [1994/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten F.L. Smidth & Co. A/S 77 Vigerslev Allé DK-2500 Valby Copenhagen / DK | [N/P] |
Frühere [1982/22] | Für alle benannten Staaten F.L. Smidth & Co. A/S 77 Vigerslev Allé DK-2500 Valby, Copenhagen / DK | Erfinder | 01 /
Touborg, Jorn 77 Vigerslev Alle DK-2500 Valby Copenhagen / DK | [1984/13] |
Frühere [1982/22] | 01 /
Touborg, J rn 77 Vigerslev Alle DK-2500 Valby Copenhagen / DK | Vertreter | Jackson, Peter Arthur, et al GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | [N/P] |
Frühere [1982/22] | Jackson, Peter Arthur, et al GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81304382.5 | 23.09.1981 | [1982/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19800037729 | 25.11.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8037729 | [1982/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0052925 | Datum: | 02.06.1982 | Sprache: | EN | [1982/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0052925 | Datum: | 28.03.1984 | Sprache: | EN | [1984/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.12.1981 | Klassifikation | IPC: | C04B7/44, F27D13/00 | [1982/22] | CPC: |
C04B7/44 (EP,KR)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, LU, NL [1982/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Anlage zur Behandlung körnigen oder pulverförmigen Rohmaterials | [1982/22] | Englisch: | Method and plant for treating granular or pulverous raw material | [1982/22] | Französisch: | Procédé et installation pour le traitement d'une matière brute granulaire ou pulvérulente | [1982/22] | Prüfungsverfahren | 24.08.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1982/43] | 22.06.1983 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 12.09.1983 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.09.1983 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.09.1983 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
21.12.1984
Klöckner-Humboldt-Deutz AG Patentwesen PR-P D-51057 Köln / DE | [1985/09] | 15.02.1985 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 13.06.1985 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 21.06.1985 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M03) | 05.10.1985 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 10.12.1985 | Absendung der Mitteilung über die Beendigung des Einspruchsverfahren | 20.12.1985 | Rechtswirksamkeit der Beendigung des Einspruchsverfahrens [1986/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 28.03.1984 | [1994/49] |
Frühere [1994/48] | NL | 28.03.1984 | |
Frühere [1994/45] | NL | 28.03.1984 | |
Frühere [1985/23] | NL | 28.03.1984 | Angeführte Dokumente: | Recherche | DE2923448 [ ] (LAFARGE CONSEILS); | [AD]DE2846584 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG); | [A]AU490561B ; | [A]US4127406 (KREFT WILFRIED, et al) |