Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
02.07.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.08.1986 [1986/34] |
29.06.1985 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 28.08.1985 [1985/35] |
31.08.1982 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 03.11.1982 [1982/44] |
06.07.1982 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 08.09.1982 [1982/36] |
18.06.1982 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 18.08.1982 [1982/33] |