EP0057785 - Verfahren zur Herstellung eines aromatisierten alkoholischen Getränks [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1982/33] | Verfahren zur Herstellung eines aromatisierten stabilen Malzgetränks | ||
[1985/35] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.07.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.07.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.08.1986 [1986/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Miller Brewing Company 3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53223 / US | [N/P] |
Frühere [1982/33] | Für alle benannten Staaten Miller Brewing Company 3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53223 / US | Erfinder | 01 /
Goldstein, Henry 15645 Heather Hill Drive Brookfield Wisconsin 53005 / US | 02 /
Hoff, Joseph T. West 305 North 5295 Gail Lane Hartland Wisconsin 53029 / US | 03 /
Cronan, Charles L. 4239 North Larkin Street Shorewood Wisconsin 53211 / US | 04 /
Rao, Ch. Subba 7731 North 59th Street Milwaukee Wisconsin 53223 / US | [1982/33] | Vertreter | Wynne-Jones, John Vaughan, et al Wynne-Jones, Lainé & James, Essex Place, 22 Rodney Road Cheltenham GL50 1JJ / GB | [N/P] |
Frühere [1982/33] | Wynne-Jones, John Vaughan, et al Wynne-Jones, Lainé & James 22, Rodney Road Cheltenham Gloucestershire GL50 1JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81305121.6 | 29.10.1981 | [1982/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19810231971 | 06.02.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 231971 | [1982/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0057785 | Datum: | 18.08.1982 | Sprache: | EN | [1982/33] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0057785 | Datum: | 08.09.1982 | Sprache: | EN | [1982/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0057785 | Datum: | 28.08.1985 | Sprache: | EN | [1985/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.07.1982 | Klassifikation | IPC: | C12G3/08 | [1982/33] | CPC: |
C12H3/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1982/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung eines aromatisierten alkoholischen Getränks | [1985/35] | Englisch: | Process for the preparation of a flavored alcoholic beverage | [1985/35] | Französisch: | Procédé pour la préparation d'une boisson aromatisée et alcoholique | [1985/35] |
Frühere [1982/33] | Verfahren zur Herstellung eines aromatisierten stabilen Malzgetränks | ||
Frühere [1982/33] | Process for the preparation of a stable flavored malt beverage | ||
Frühere [1982/33] | Procédé pour la préparation d'une boisson stable aromatisée à base de malt | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 23.08.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1982/44] | 05.04.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.07.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.01.1984 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.04.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.10.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 21.01.1985 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.04.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.04.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.05.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.10.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.10.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1177126 | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 83, no. 13, 22nd December 1975, page 279, no. 204769f, Columbus Ohio (USA); | [A] - MICROBIOLOGY ABSTRACTS SECT A., vol. 14, no. 11, November 1979, page 45, no. 8546-A14, London (GB); |