EP0054413 - Mit dem Signalaufzeichnungsgerät kombinierte Fernsehkamera [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [1982/25] | Signalaufzeichnungsgerät und mit dem Signalaufzeichnungsgerät kombinierte Fernsehkamera | ||
[1985/23] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.04.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.09.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 15.10.2008 [2008/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RCA CORPORATION 30 Rockefeller Plaza New York, NY 10020 / US | [1982/25] | Erfinder | 01 /
Dischert, Robert Adams 16 Bloomer Drive Burlington New Jersey 08106 / US | [1982/25] | Vertreter | Pratt, Richard Wilson, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [2008/42] | Pratt, Richard Wilson, et al D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Frühere [1983/01] | Pratt, Richard Wilson, et al c/o RCA International Limited Norfolk House 31 St. James's Square London, SW1Y 4JR / GB | ||
Frühere [1982/25] | Pratt, Richard Wilson c/o RCA International Limited Norfolk House 31 St. James's Square London SW1Y 4JR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81305826.0 | 10.12.1981 | [1982/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19800216170 | 15.12.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 216170 | [1982/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0054413 | Datum: | 23.06.1982 | Sprache: | EN | [1982/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0054413 | Datum: | 05.06.1985 | Sprache: | EN | [1985/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.04.1982 | Klassifikation | IPC: | H04N5/76, H04N5/91, G11B27/10 | [1982/25] | CPC: |
H04N9/79 (EP);
H04N5/772 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, GB [1982/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mit dem Signalaufzeichnungsgerät kombinierte Fernsehkamera | [1985/23] | Englisch: | Combined television camera and recording apparatus | [1985/23] | Französisch: | Caméra de télévision combinée avec ledit appareil d'enregistrement | [1985/23] |
Frühere [1982/25] | Signalaufzeichnungsgerät und mit dem Signalaufzeichnungsgerät kombinierte Fernsehkamera | ||
Frühere [1982/25] | Signal recording apparatus and combined television camera and recording apparatus | ||
Frühere [1982/25] | Appareil d'enregistrement de signaux et caméra de télévision combinée avec ledit appareil d'enregistrement | Prüfungsverfahren | 29.11.1982 | Prüfungsantrag gestellt [1983/06] | 19.07.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.11.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.12.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.05.1984 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.08.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 07.11.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.01.1985 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.01.1985 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.03.1986 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.12.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.12.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]US3197559 (NOBUTOSHI KIHARA); | [A]US3470317 (KIHARA NOBUTOSHI); | [AD]US3962725 (LEMKE JAMES U, et al); | [Y]FR2339307 (BASF AG [DE]); | [Y]DE2701630 (BASF AG) | Prüfung | US4277729 |