EP0044228 - Zur Herstellung von Arzneimitteln verwendbare Heparin-Ester und Verfahren zu deren Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.12.1985 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 29.12.1999 [1999/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PHARMUKA LABORATOIRES 35 Quai du Moulin de Cage 92231 Gennevilliers / FR | [N/P] |
Frühere [1982/03] | Für alle benannten Staaten PHARMUKA LABORATOIRES 35 Quai du Moulin de Cage F-92231 Gennevilliers / FR | Erfinder | 01 /
Mardiguian, Jean 3, Villa Christine F-94210 La Varenne Saint-Hilaire / FR | [1982/03] | Vertreter | Gaumont, Robert, et al RHONE-POULENC RECHERCHES Service Brevets Pharma 25, Quai Paul Doumer F-92408 Courbevoie Cedex / FR | [1984/12] |
Frühere [1982/03] | Houssin, Jean P C U K Produits Chimiques Ugine Kuhlmann Service Propriété Industrielle Tour Manhattan - Cedex 21 F-92087 Paris La Défense 2 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81400727.4 | 08.05.1981 | [1982/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19800010792 | 14.05.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8010792 | [1982/03] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0044228 | Datum: | 20.01.1982 | Sprache: | FR | [1982/03] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0044228 | Datum: | 17.02.1982 | Sprache: | FR | [1982/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0044228 | Datum: | 13.02.1985 | Sprache: | FR | [1985/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.12.1981 | Klassifikation | IPC: | C08B37/10, A61K31/725 | [1982/03] | CPC: |
A61K31/715 (EP,US);
C08B37/00 (KR);
C08B37/0075 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1982/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zur Herstellung von Arzneimitteln verwendbare Heparin-Ester und Verfahren zu deren Herstellung | [1982/03] | Englisch: | Heparine esters for use in the manufacture of medicines, and processes for their preparation | [1982/03] | Französisch: | Esters d'héparine utilisables pour la préparation de médicaments, et procédés pour leur préparation | [1982/03] | Prüfungsverfahren | 13.05.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1982/03] | 12.04.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.08.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.10.1983 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 03.12.1983 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.05.1984 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 30.07.1984 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.08.1984 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.08.1984 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.11.1985 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1986/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.05.1983 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.05.1984 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | LU | 31.05.1985 | [1999/52] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]FR2739M (ROUSSEL UCLAF [FR]); | [A]DE1768806 (CANADA PACKERS LTD); | [A]FR2100735 (MAR PHA ETU EXPL MARQUES [FR]); | [A]FR2267111 (MAR PHA ETU EXPL MARQUES [FR]) | [A] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 77, no. 19, 6 novembre 1972, page 7 réf. 121990w Columbus, Ohio, US I. DANISHEFSKY et al.: "Heparin derivatives prerared by modification of the uronic acid carboxyl groups" & Thromb. Res. 1972 1(2), 173-81 |