EP0043798 - Pyrazolylcarbamate und ihre Verwendung als Pestizide [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 27.12.1982 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 4002 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [1982/02] | Für alle benannten Staaten CIBA-GEIGY AG Klybeckstrasse 141 CH-4002 Basel / CH | Erfinder | 01 /
Gsell, Laurenz, Dr. Maiengasse 56 CH-4056 Basel / CH | 02 /
Gehret, Jean-Claude, Dr. Im Aeschfeld 12 CH-4147 Aesch / CH | [1982/02] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 81810260.0 | 22.06.1981 | [1982/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19800004968 | 27.06.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 496880 | CH19800009609 | 29.12.1980 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 960980 | [1982/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0043798 | Datum: | 13.01.1982 | Sprache: | DE | [1982/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.11.1981 | Klassifikation | IPC: | C07D231/20, A01N43/18 | [1982/02] | CPC: |
C07D231/20 (EP);
A01N47/18 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1982/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Pyrazolylcarbamate und ihre Verwendung als Pestizide | [1982/02] | Englisch: | Pyrazolyl carbamates and their use as pesticides | [1982/02] | Französisch: | Pyrazolylcarbamates et leur utilisation comme pesticides | [1982/02] | Akte vernichtet: | 18.06.1989 | Prüfungsverfahren | 24.06.1981 | Prüfungsantrag gestellt [1982/02] | 05.11.1982 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.12.1982 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1983/09] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | CH282655 [ ] (GEIGY AG J R [CH]); | US2681915 [ ] (HANS GYSIN, et al); | DE2644589 [ ] (BAYER AG); | EP0023326 [ ] (BAYER AG [DE]) |